Henrik Holm Fredsøe
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1996 (28 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Udlejningsejendom Harring Bro Vej v/ Henrik Holm Fredsøe (Ejer) |
Største overskud: | 455' DKK FREDSØE ApS (2021-22) |
Største underskud: | -300' DKK FREDSØE HOLDING ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 833' DKK FREDSØE ApS (2021-22) |
Største gæld: | 2.284' DKK TVONP Holding ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FREDSØE ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejningsejendom Harring Bro Vej v/ Henrik Holm Fredsøe (25 år 7 måneder) |
Seed: 1407775055
Karrieren I Danmark startede i 1996 hos Udlejningsejendom Harring Bro Vej v/ Henrik Holm Fredsøe (tidligere HF MASKINDOKUMENTATION V/HENRIK FREDSØE) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Henrik Holm Fredsøe der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Henrik i 25 år 7 måneder, før stoppet d. 30. september 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. september 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TVONP Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FREDSØE ApS
Via TVONP Holding ApS
Direktørposter (2)
-
FREDSØE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2017 -
TVONP Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2022
Tidslinje (15)
-
FREDSØE ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 12.05.2022
Registreringsdato: 12.05.2022 -
TVONP Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.05.2022
Registreringsdato: 12.05.2022 -
TVONP Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.05.2022
Registreringsdato: 12.05.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.11.2004 - 03.05.2017
Direktør
09.05.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.10.2017 - Stadig aktiv
Ejer
29.10.2019 - 12.05.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.1996 - 30.09.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
22.12.2004 - 30.09.2019
Direktør
09.05.2017 - 27.11.2018
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor FREDSØE ApS kunne fremvise et overskud på 455' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor FREDSØE HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 300' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 229' DKK (FREDSØE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 654' DKK (FREDSØE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 573' DKK (TVONP Holding ApS).