Bent Kjeldgaard Lauritzen
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET CHRISTIAN CHRISTENSEN & CO., PAPIR EN GROS, VEJLE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 166.739' DKK M.J. ERIKSSON AKTIESELSKAB (2022-23) |
Største underskud: | -86.597' DKK FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 (2022) |
Største egenkapital: | 729.864' DKK M.J. ERIKSSON HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 401.188' DKK M.J. ERIKSSON AKTIESELSKAB (2015-16) |
Flest årsværk: | 637 årsværk hos M.J. ERIKSSON AKTIESELSKAB (2021-22) |
Seed: 716866528
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i AKTIESELSKABET CHRISTIAN CHRISTENSEN & CO., PAPIR EN GROS, VEJLE med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Bent Kjeldgaard Lauritzen i 41 år, før fratrædelsen d. 7. oktober 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1989 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 17. marts 1989.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
E/F FYRKLIT
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (4)
-
'HELNØ ApS'
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.09.2008 -
FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.05.2018 -
BJÖRN HELGASONS FAMILIEFOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.05.2006 -
SØRUPHØJ A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.1991
Ejendomme (2)
Tidslinje (163)
-
FABRIKKEN LEPO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022 -
M.J. ERIKSSON AKTIESELSKAB (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2021
Registreringsdato: 16.04.2021 -
M.J. ERIKSSON HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.12.2020
Registreringsdato: 10.12.2020
Blå bog (fortsat)
Bent har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 77 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.06.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
31.12.1983 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
07.07.1999 - 30.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Bent Kjeldgaard Lauritzen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i M.J. ERIKSSON AKTIESELSKAB der præsenterede et overskud på 136.260' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 der præsenterede et underskud på 86.597' DKK.
Bent har i alt siddet i bestyrelsen hos 77 forskellige selskaber (heraf 12 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 57 år 6 måneder fra 1960 til 2018 hos J. H. ADMINISTRATION A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 45.953' DKK (FORENEDE DANSKE MOTOREJERE, FDM (Nu: FDM f.m.b.a.)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20.428' DKK (FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 611.224' DKK (FORENEDE DANSKE MOTOREJERE, FDM (Nu: FDM f.m.b.a.)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -625' DKK (INTERFLEX DATASYSTEM & TEKNIK ApS (Nu: REAL DATA A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Kirsten Helgason.