Jesper Bruun-Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jan. 1975 (49 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER I/S (Ejer) |
Største overskud: | 114.355' DKK JBR Holding 2015 A/S (Nu: JBR Holding 2015 ApS) (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 168.390' DKK JBR Holding 2015 A/S (Nu: JBR Holding 2015 ApS) (2022) |
Største gæld: | 148.580' DKK BRUUN RASMUSSEN KØBENHAVN A/S (Nu: BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 147 årsværk hos BRUUN RASMUSSEN KØBENHAVN A/S (Nu: BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER I/S (25 år 8 måneder) |
Seed: 607597896
Karrieren i erhvervslivet begyndte for nu flere år siden ved BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jesper Bruun-Rasmussen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Jesper i 25 år 8 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2000.
Virksomheden opererede indenfor branchen agenturhandel med andet specialiseret sortiment. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JBR Holding 2015 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JBR Holding 2015 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (46)
-
BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2022
Registreringsdato: 22.03.2022 -
BRUUN RASMUSSEN HOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2022
Registreringsdato: 22.03.2022 -
BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.01.2021
Registreringsdato: 28.01.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Bestyrelsesmedlem
30.05.2003 - 24.05.2020
Ejer
22.12.2011 - 17.06.2015
Reel ejer
28.08.2015 - 22.06.2023
Bestyrelsesmedlem
25.05.2020 - 20.01.2021
Bestyrelsesmedlem
21.01.2021 - 22.03.2022
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
08.05.2001 - 22.03.2022
Bestyrelsesmedlem
01.12.2009 - 24.05.2020
Bestyrelsesmedlem
25.05.2020 - 27.01.2021
Bestyrelsesmedlem
28.01.2021 - 22.03.2022
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
08.07.1999 - 14.08.2020
Reel ejer
26.08.2009 - 14.08.2020
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
28.08.2015 - 18.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.08.2015 - 25.05.2020
Ejer og Direktør
28.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jesper Bruun-Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JBR Holding 2015 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 95.772' DKK. Gennem sit holdingselskab JBR Holding 2015 ApS har Jesper dermed også andele i og .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jesper Bruun-Rasmussen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jesper Bruun-Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved BRUUN RASMUSSEN KØBENHAVN A/S (Nu: BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER A/S) der præsenterede et overskud på 40.480' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 1 måned fra 1999 til 2020 hos BRUUN RASMUSSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 13.384' DKK (JBR Holding 2015 A/S (Nu: JBR Holding 2015 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 110.211' DKK (FBR Holding 2015 A/S (Nu: FBR Holding 2015 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 53.731' DKK (BRUUN RASMUSSEN KØBENHAVN A/S (Nu: BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Marlene Nørgaard Carolus.