Steen Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 1976 (48 år) |
Karrieren startede hos: | Hotel Knudsens Gaard - Sinne' Vin & Design v/Steen Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 4.574' DKK Sinnest Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -1.343' DKK Hotel Knudsens Gaard A/S (2023) |
Største egenkapital: | 35.131' DKK Sinnest Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 72.668' DKK Hotel Hesselet A/S (2022) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos Hotel Hesselet A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hotel Knudsens Gaard - Sinne' Vin & Design v/Steen Sørensen (48 år) |
Seed: 1970595275
Det hele begyndte for alvor for mange år siden hos Hotel Knudsens Gaard - Sinne' Vin & Design v/Steen Sørensen (tidligere HOTEL KNUDSENS GAARD - SINNE' VINIMPORT/STEEN SØRENSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Steen Sørensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Steen nu besiddet i 48 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen hoteller.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Hotel Knudsens Gaard - Sinne' Vin & Design v/Steen Sørensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SINNE HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Sinne og Steen Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Direktørposter (5)
-
SINNE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2008 -
Hotel Knudsens Gaard A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2022 -
Rådhuskælderen og Sinne Vin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2022 -
Sinnest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2022 -
Sinne og Steen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.09.2024 Ny
Bestyrelsesposter (2)
-
Hotel Knudsens Gaard A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2022 -
Hotel Hesselet A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (40)
-
Sinnest Holding II ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
Sinne og Steen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
Sinnest Holding II ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024
Blå bog (fortsat)
Steen har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
03.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Direktør
19.06.2008 - Stadig aktiv
Ejer
18.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
01.05.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
15.09.1976 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Steen Sørensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• SINNE HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 403' DKK.
• Sinne og Steen Holding ApS (ejer pt. 100%).
I samme organisation finder man også holdingselskabet Sinnest Holding ApS (60%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Steen Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Sinnest Holding ApS fremviste et overskud på 4.574' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Hotel Knudsens Gaard A/S fremviste et underskud på 1.343' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.172' DKK (Hotel Hesselet A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.343' DKK (Hotel Knudsens Gaard A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35.022' DKK (Sinnest Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 403' DKK (SINNE HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Rikke Karner.