Poul Lars Fabricius-Bjerre
Karrieren startede hos: | Metorion Invest A/S (Direktør) |
Største overskud: | 290.213' DKK METORION A/S (Nu: Metorion Ejendomme A/S) (2020) |
Største underskud: | -11.792' DKK ROSIE MCGEE'S K/S (Nu: Salgsselskabet af 6. oktober 2017 K/S) (2017) |
Største egenkapital: | 451.744' DKK Hauser Plads 10 A/S (Nu: LLG AlleyCat A/S) (2021) |
Største gæld: | 404.198' DKK Hauser Plads 10 A/S (Nu: LLG AlleyCat A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 172 årsværk hos METRONOME PRODUCTIONS A/S (2019) |
Seed: 2108437960
Det hele begyndte for længe siden i Metorion Invest A/S (tidligere METRONOME RECORDS A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Poul Lars Fabricius-Bjerre i 48 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 1998.
I dag opererer virksomheden indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 486' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
PROMENADEN I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sølyst Fredensborg VSO
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sølyst Invest Fredensborg ApS
Ejerandel: 100% -
Færgekroen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Ved Kajen I/S
Via Sølyst Invest Fredensborg ApSIkke offentliggjort -
SØLYST DRESSAGE ApS
Via Sølyst Invest Fredensborg ApS -
VED KAJEN, NYHAVN I/S
Via Sølyst Invest Fredensborg ApSIkke offentliggjort -
Komplementarselskabet Færgekroen ApS af 2022
Via Sølyst Invest Fredensborg ApS -
Færgekroen K/S
Via Komplementarselskabet Færgekroen ApS af 2022
Direktørposter (3)
-
SØLYST DRESSAGE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2023 -
Sølyst Invest Fredensborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2003 -
Komplementarselskabet Færgekroen ApS af 2022
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
VED KAJEN, NYHAVN I/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2014 -
Ved Kajen I/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.08.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (165)
-
SØLYST DRESSAGE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.06.2023
Registreringsdato: 15.06.2023 -
Komplementarselskabet Færgekroen ApS af 2022
Tilknyttet som direktørDato: 13.12.2022
Registreringsdato: 13.12.2022 -
Jægersborg Alle 33 A/S (Nu: Alley Cat Office ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.06.2022
Registreringsdato: 16.06.2022
Blå bog (fortsat)
Poul har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 74 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer og Direktør
13.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Direktør
15.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.10.2003 - Stadig aktiv
Ejer
11.11.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
18.10.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Poul Lars Fabricius-Bjerre er desuden indehaver af holdingselskabet Komplementarselskabet Færgekroen ApS af 2022 (25% ejerskab). Gennem holdingselskabet Komplementarselskabet Færgekroen ApS af 2022 ejes der også andele i Færgekroen K/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Poul Lars Fabricius-Bjerre, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Poul Lars Fabricius-Bjerre har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i METORION A/S (Nu: Metorion Ejendomme A/S) der præsenterede et overskud på 290.213' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i METORION A/S (Nu: Metorion Ejendomme A/S) der præsenterede et underskud på 5.200' DKK.
Poul har i alt siddet i bestyrelsen hos 49 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 71 år 11 måneder fra 1950 til 2022 hos Metorion Invest A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 28.311' DKK (METRONOME PRODUCTIONS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.914' DKK (SØLYST DRESSAGE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 259.012' DKK (Hauser Plads 10 A/S (Nu: LLG AlleyCat A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -16.648' DKK (METRONOME FILM A/S (Nu: SANDREW METRONOME DANMARK APS)).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Henrik Fabricius-bjerre.