Niels Peter Chopart
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | N.S. SPORT & DESIGN V/SØREN JØRGENSEN OG NIELS PETER CHOPART (Ejer) |
Største overskud: | 704' DKK HOLDING AF 25/9 2006 ApS (Nu: Fuss & Disturb ApS) (2016) |
Største underskud: | -1.455' DKK HOLDING AF 25/9 2006 ApS (Nu: Fuss & Disturb ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 644' DKK KARRUSELLEN ApS (2016) |
Største gæld: | 1.858' DKK HOLDING AF 25/9 2006 ApS (Nu: Fuss & Disturb ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos HOLDING AF 25/9 2006 ApS (Nu: Fuss & Disturb ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af KARRUSELLEN ApS (16 år 7 måneder) |
Seed: 949430895
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1999 ved N.S. SPORT & DESIGN V/SØREN JØRGENSEN OG NIELS PETER CHOPART i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Søren Fejerskov Jørgensen at Niels Peter Chopart stiftede N.S. SPORT & DESIGN V/SØREN JØRGENSEN OG NIELS PETER CHOPART den dag i januar 1999. Rollen som Ejer og Stifter havde Niels i 11 måneder, før fratrædelsen den 31. december 1999.
Virksomheden opererede indenfor branchen engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KARRUSELLEN ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
WOW PARK SCANDINAVIA ApS
Via KARRUSELLEN ApS -
WOW PARK Skjern ApS
Via WOW PARK SCANDINAVIA ApS -
WOW PARK Billund ApS
Via WOW PARK SCANDINAVIA ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
HOLDING AF 25/9 2006 ApS (Nu: Fuss & Disturb ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.06.2016
Registreringsdato: 13.06.2016 -
HOLDING AF 25/9 2006 ApS (Nu: Fuss & Disturb ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2016
Registreringsdato: 30.04.2016 -
Q HOUSE ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.01.2010
Registreringsdato: 05.01.2010
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
08.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.10.2006 - 13.06.2016
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.10.2006 - 05.01.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor HOLDING AF 25/9 2006 ApS (Nu: Fuss & Disturb ApS) landede et overskud på 704' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor HOLDING AF 25/9 2006 ApS (Nu: Fuss & Disturb ApS) landede et underskud på 1.455' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 46' DKK (KARRUSELLEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 331' DKK (KARRUSELLEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 269' DKK (HOLDING AF 25/9 2006 ApS (Nu: Fuss & Disturb ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Aage Hindhede.