Svend Gottspenn
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1989 (35 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BANDAGIST-CENTRET, ORTOPÆDISKE BANDAGERIER OG SKOMAGERIER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.648' DKK BANDAGIST-CENTRET, ORTOPÆDISKE BANDAGERIER OG SKOMAGERIER A/S (2020-21) |
Største underskud: | -3.504' DKK BANDAGIST-CENTRET, ORTOPÆDISKE BANDAGERIER OG SKOMAGERIER A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 17.844' DKK BANDAGIST-CENTRET, ORTOPÆDISKE BANDAGERIER OG SKOMAGERIER A/S (2016-17) |
Største gæld: | 50.402' DKK BANDAGIST-CENTRET, ORTOPÆDISKE BANDAGERIER OG SKOMAGERIER A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 90 årsværk hos BANDAGIST-CENTRET, ORTOPÆDISKE BANDAGERIER OG SKOMAGERIER A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BANDAGIST-CENTRET, ORTOPÆDISKE BANDAGERIER OG SKOMAGERIER A/S (33 år) |
Seed: 146423519
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1989 ved BANDAGIST-CENTRET, ORTOPÆDISKE BANDAGERIER OG SKOMAGERIER A/S (tidligere AKTIESELSKABET AF 1. MAJ 1989) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Svend Gottspenn i 33 år, før fratrædelsen den 1. maj 2022.
I dag opererer virksomheden indenfor fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 6.245' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
SGOTT Invest ApS
Ejerandel: 100% -
SGOTT Family ApS
Ejerandel: 100% -
TGOTT Holding ApS
Ejerandel: 0% -
AGOTT Holding ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
SGOTT HOLDING ApS
Via SGOTT Family ApS -
Vivarfire ApS
Via SGOTT HOLDING ApS -
BANDAGIST-CENTRET, ORTOPÆDISKE BANDAGERIER OG SKOMAGERIER A/S
Via Vivarfire ApS -
Bandagist-Centret Ejendomsselskab ApS
Via Vivarfire ApS
Direktørposter (3)
-
SGOTT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2008 -
SGOTT Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2024 -
SGOTT Family ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (29)
-
SGOTT Invest II ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.02.2024
Registreringsdato: 22.02.2024 -
SGOTT Family ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.02.2024
Registreringsdato: 22.02.2024 -
AGOTT Holding ApS (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.02.2024
Registreringsdato: 22.02.2024
Blå bog (fortsat)
Svend har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
22.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Direktør og Ejer
22.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
22.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Direktør og Ejer
14.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
14.02.2024 - 22.02.2024
Ejerandel: 100%
Svend Gottspenn er indehaver af 4 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• SGOTT Invest ApS (ejer lige nu 100%).
• SGOTT Family ApS (ejer lige nu 100%).
• TGOTT Holding ApS (ejer lige nu 1%).
• AGOTT Holding ApS (ejer lige nu 1%).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Svend Gottspenn, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor SGOTT HOLDING ApS landede et overskud på 3.896' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor SGOTT HOLDING ApS landede et underskud på 455' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 6.245' DKK (BANDAGIST-CENTRET, ORTOPÆDISKE BANDAGERIER OG SKOMAGERIER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 17.713' DKK (Vivarfire ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.370' DKK (Bandagist-Centret Ejendomsselskab ApS).
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Jens Kirk Kristensen.