Jens Fuglesang Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 1986 (38 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ZERO-MAX A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.560' DKK EJENDOMSSELSKABET FÆLLEDVEJ, VIBORG A/S (2021-22) |
Største underskud: | -14.817' DKK EJENDOMSSELSKABET FÆLLEDVEJ, VIBORG A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 38.791' DKK BROCKSTEDT-KAALUND ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: BK Godthåbsvej P/S) (2020) |
Største gæld: | 95.229' DKK EJENDOMSSELSKABET FÆLLEDVEJ, VIBORG A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 153 årsværk hos NJORD Law Firm Advokatpartnerselskab (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af JENS FUGLESANG HOLDING ApS (19 år 4 måneder) |
Seed: 1528980824
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1986 hos ZERO-MAX A/S (tidligere A/S PSE NR. 2067) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Fuglesang Christensen i 10 år 7 måneder, før stoppet d. 20. marts 1997.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 2.430' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
JENS FUGLESANG HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
KOMPLEMENTARSELSKABET BROCKSTEDT-KAALUND ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
BK Finans A/S
Ejerandel: 10-14.99% -
Udlejningsejendommen Jens Fuglesang Christensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EDC Erhverv Torben Larsen A/S
Via BK Finans A/S
Direktørposter (1)
-
JENS FUGLESANG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2005
Bestyrelsesposter (3)
-
BK Finans A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.08.2019 -
NJORD Materiel ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2023 -
EDC Erhverv Torben Larsen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.08.2019
Ejendomme (5)
Tidslinje (40)
-
BROCKSTEDT-KAALUND ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: BK Godthåbsvej P/S) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
NJORD Law Firm Advokatpartnerselskab
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
NJORD Komplementar ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.08.2019 - Stadig aktiv
Ejer
14.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via BK Finans A/S -
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
18.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor BROCKSTEDT-KAALUND ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: BK Godthåbsvej P/S) kunne offentliggøre et overskud på 3.800' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor BROCKSTEDT-KAALUND ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: BK Godthåbsvej P/S) kunne offentliggøre et underskud på 987' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.430' DKK (A/S PSE NR. 2067 (Nu: ZERO-MAX A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19' DKK (BK Finans A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.800' DKK (NJORD Law Firm Advokatpartnerselskab).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 147' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET BROCKSTEDT-KAALUND ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Karen Marie Saugmann Pilgaard.