Orla Daugaard Rasmussen
Karrieren startede hos: | ORLAS PRODUKTFORRETNING (Ejer) |
Største overskud: | 5.785' DKK JATOB ApS (2017) |
Største underskud: | -2.372' DKK Jatob Frederikshavn ApS (2020) |
Største egenkapital: | 39.992' DKK Jatob Holding ApS (2016) |
Største gæld: | 17.207' DKK Jatob Nedbrydning ApS (2023) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos JATOB ApS (2023) |
Seed: 1777940260
Det hele begyndte for alvor for længe siden i ORLAS PRODUKTFORRETNING som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Orla Daugaard Rasmussen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Orla nu besiddet i 57 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ORLAS PRODUKTFORRETNING
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (3)
-
JATOB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.1994 -
Jatob Frederikshavn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2016 -
Jatob Nedbrydning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2016
Bestyrelsesposter (4)
-
JATOB ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.1994 -
Jatob Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.2016 -
Jatob Frederikshavn ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2019 -
Jatob Nedbrydning ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
Jatob 2023 Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.01.2024
Registreringsdato: 04.01.2024 -
Jatob 2023 Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2023
Registreringsdato: 21.12.2023 -
Jatob Holding ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 15.09.2022
Registreringsdato: 15.09.2022
Blå bog (fortsat)
Orla har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 57 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
03.07.1967 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2023 - 04.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
16.12.2016 - 17.02.2020
Reel ejer
16.12.2016 - 17.02.2020
Direktør
16.12.2016 - 18.02.2020
Bestyrelsesmedlem
16.12.2016 - Stadig aktiv
Ejer
18.02.2020 - 15.09.2022
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer
16.12.2016 - 15.09.2022
Direktør
16.12.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
03.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
16.12.2016 - 15.09.2022
Direktør
16.12.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
03.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor JATOB ApS fremviste et overskud på 5.785' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Jatob Frederikshavn ApS fremviste et underskud på 2.372' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.237' DKK (Jatob Frederikshavn ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.268' DKK (Jatob Nedbrydning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 39.246' DKK (Jatob Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.174' DKK (Jatob Nedbrydning ApS).
En af de forbindelser som går igen i Orla' netværk er Allan Daugaard Rasmussen.