Jan Steensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1987 (36 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOPISERVICE ÅRHUS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.886' DKK EUM HOLDING ApS (2014) |
Største underskud: | -42.826' DKK EUM HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 15.184' DKK EUM HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 80.150' DKK EUM HOLDING ApS (2015) |
Flest årsværk: | 422 årsværk hos EUM HOLDING ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af EU MONTAGE DANMARK ApS (22 år 6 måneder) |
Seed: 1845807471
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1987 i KOPISERVICE ÅRHUS ApS (tidligere ApS KBUS 8 NR. 2864) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jan Steensen i 6 år 11 måneder, inden stoppet d. 14. november 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. juli 1997.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Jaste
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Jan Steensen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Superior Renewables A/S
Via Jan Steensen Holding ApS -
Superior International ApS
Via Jan Steensen Holding ApS -
Superior Ejendomme ApS
Via Jan Steensen Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Superior Renewables A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2022 -
Superior International ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2021 -
Jan Steensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Superior Renewables A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.01.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (52)
-
Superior Renewables A/S
Tilknyttet som direktørDato: 12.04.2022
Registreringsdato: 12.04.2022 -
Superior International ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.02.2022
Registreringsdato: 21.02.2022 -
Superior International ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021
Blå bog (fortsat)
Jan har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
29.01.2020 - Stadig aktiv
Direktør
12.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
10.01.2000 - 09.08.2022
Direktør
27.06.2002 - 16.08.2015
Direktør
17.08.2015 - 23.09.2019
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.10.2021 - 21.02.2022
Direktør
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99%
Jan Steensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jan Steensen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.367' DKK. Gennem sit holdingselskab Jan Steensen Holding ApS har Jan dermed også andele i Superior Renewables A/S (25-33.33%), Superior International ApS (15-19.99%) & Superior Ejendomme ApS (15-19.99%).
Du kan se koncerndiagram for Jan Steensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor EUM HOLDING ApS landede et overskud på 12.886' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor EUM HOLDING ApS landede et underskud på 42.826' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.673' DKK (Superior International ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.411' DKK (Superior International ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.367' DKK (Jan Steensen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Hans Peter Jørgensen.