Sven Weel Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 28. sep. 1989 (34 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MARSELISLØBFONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -540' DKK MARSELISLØBFONDEN (2015) |
Største egenkapital: | 1.325' DKK MARSELISLØBFONDEN (2014) |
Største gæld: | 235' DKK MARSELISLØBFONDEN (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sven Weel Agenturer (20 år 10 måneder) |
Seed: 1709559860
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1989 hos MARSELISLØBFONDEN i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Sven Weel Jensen i 18 år 8 måneder, inden stoppet den 29. maj 2008.
Virksomhedens branche var dengang indenfor sportsklubber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 viste et underskud på 5' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. april 2023.
Repræsentant (1)
-
Helgenæsvand Amba
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 15.06.2023
Tidslinje (5)
-
Helgenæsvand Amba
Tilknyttet som repræsentantDato: 15.06.2023
Registreringsdato: 15.06.2023 -
SVEN WEEL JENSEN (Nu: Sven Weel Agenturer) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2014
Registreringsdato: 31.12.2014 -
MARSELISLØBFONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2008
Registreringsdato: 29.05.2008
Blå bog (fortsat)
Sven har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
05.12.2017 - Stadig aktiv
Repræsentant
15.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.03.1994 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.09.1989 - 29.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Sven' netværk er Ole Elmose.