Jette Johannesen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 1985 (39 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOFIEHØJ EJENDOMME ApS (Direktør) |
Største overskud: | 23.863' DKK TANDLÆGE JETTE ANDERSSON ApS (Nu: SOFIEHØJ EJENDOMME ApS) (2014) |
Største underskud: | -1.260' DKK TANDLÆGE JETTE ANDERSSON ApS (Nu: SOFIEHØJ EJENDOMME ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 26.915' DKK TANDLÆGE JETTE ANDERSSON ApS (Nu: SOFIEHØJ EJENDOMME ApS) (2014) |
Største gæld: | 25.403' DKK TANDLÆGE JETTE ANDERSSON ApS (Nu: SOFIEHØJ EJENDOMME ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af SOFIEHØJ EJENDOMME ApS (39 år 6 måneder) |
Seed: 1386260294
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1985 i SOFIEHØJ EJENDOMME ApS (tidligere TANDLÆGE JETTE ANDERSSON ApS) som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Jette Johannesen købte virksomheden SOFIEHØJ EJENDOMME ApS den 15. marts 1985. Jette har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer har Jette nu besiddet i 39 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen blandet drift. Her mere end 39 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 756' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SOFIEHØJ EJENDOMME ApS
Ejerandel: 100% -
Firmaet Jette Johannesen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
SOFIEHØJ EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.1985
Bestyrelsesposter (1)
-
SOFIEHØJ EJENDOMME ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.1985
Tidslinje (16)
-
Firmaet Jette Johannesen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2017
Registreringsdato: 01.10.2017 -
Ejendommen Wildersgade 52 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015 -
Richters Gaard I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015
Blå bog (fortsat)
Jette har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
15.03.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2008 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.2008 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.2008 - 30.11.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor TANDLÆGE JETTE ANDERSSON ApS (Nu: SOFIEHØJ EJENDOMME ApS) fremviste et overskud på 23.863' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor TANDLÆGE JETTE ANDERSSON ApS (Nu: SOFIEHØJ EJENDOMME ApS) fremviste et underskud på 1.260' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jette' netværk er Simon Marius Johannesen.