John Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 22. maj 1990 (34 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATIONS-OG SYSTEMRÅDGIVNING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.165' DKK APARTMENTINCOPENHAGEN ApS (2018) |
Største underskud: | -488' DKK APARTMENTINCOPENHAGEN ApS (2023) |
Største egenkapital: | 7.008' DKK INJH EJENDOMME ApS (2021) |
Største gæld: | 45.481' DKK MCDONALD'S MARKETING COOP DANMARK A/S (Nu: Marketing CoOp DK A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos RENGØRINGIKØBENHAVN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af INJH EJENDOMME ApS (22 år 4 måneder) |
Seed: 1822050066
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1990 hos PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATIONS-OG SYSTEMRÅDGIVNING A/S som Direktør. Titlen som Direktør havde John Hansen i 2 år 5 måneder, inden stoppet den 1. november 1992.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 25. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
I/S Klostermosevej 4
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
INJH EJENDOMME ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Direktørposter (1)
-
INJH EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2003
Ejendomme (2)
Tidslinje (21)
-
I/S Klostermosevej 4 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2021
Registreringsdato: 01.03.2021 -
RENGØRINGIKØBENHAVN ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.04.2020
Registreringsdato: 24.04.2020 -
APARTMENTINCOPENHAGEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.04.2020
Registreringsdato: 24.04.2020
Blå bog (fortsat)
John har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
02.05.2002 - Stadig aktiv
Direktør
30.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 93,19% -
Direktør
06.03.2012 - 24.04.2020
Reel ejer
06.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 39,61% -
Direktør
01.06.2011 - 24.04.2020
Reel ejer
06.12.2012 - 01.12.2019
Bestyrelsesmedlem
03.10.2014 - 24.04.2020
Ejerandel: 39,61% -
Direktør
06.03.2012 - 28.06.2018
Reel ejer
06.12.2012 - 28.06.2018
Ejerandel: 39,61%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor APARTMENTINCOPENHAGEN ApS fremviste et overskud på 2.165' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor APARTMENTINCOPENHAGEN ApS fremviste et underskud på 120' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 292' DKK (INJH EJENDOMME ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 488' DKK (APARTMENTINCOPENHAGEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.780' DKK (INJH EJENDOMME ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -34' DKK (APARTMENTINCOPENHAGEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Ilse Nielsen.