Knud Svendsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1986 (38 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | NYKILDEGÅRD (Ejer) |
Største overskud: | 5.190' DKK GARTNERNES VARMEFORSYNING I VEMMEDRUP ApS (2016) |
Største underskud: | -1.001' DKK KR 1136 ApS (Nu: PILELY INVEST ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 8.788' DKK GARTNERNES VARMEFORSYNING I VEMMEDRUP ApS (2022) |
Største gæld: | 6.192' DKK GARTNERNES VARMEFORSYNING I VEMMEDRUP ApS (2015) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Lima 9290 IVS (Nu: Ostemejeriet i Osted ApS) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af NYKILDEGÅRD (30 år 8 måneder) |
Seed: 1587589343
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1986 ved NYKILDEGÅRD som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Flemming Svendsen, Birgit Lykke Svendsen at Knud Svendsen stiftede NYKILDEGÅRD den dag i april 1986. Rollen som Ejer og Stifter har Knud nu besiddet i 30 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen serviceydelser i forbindelse med husdyravl.
Direktørposter (1)
-
Ostemejeriet i Osted ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
GARTNERIET PILELY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.08.2002
Tidslinje (20)
-
PILELY INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.05.2021
Registreringsdato: 28.05.2021 -
KR 1136 ApS (Nu: PILELY INVEST ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.11.2020
Registreringsdato: 01.11.2020 -
Lima 9290 IVS (Nu: Ostemejeriet i Osted ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 09.07.2018
Registreringsdato: 09.07.2018
Blå bog (fortsat)
Knud har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
09.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.08.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.04.2003 - 01.11.2020
Reel ejer
01.04.2003 - 01.11.2020
Direktør
07.05.2003 - 28.05.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.2011 - 31.12.2016
Reel ejer
01.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Stifter og Ejer
01.04.1986 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor KR 1136 ApS (Nu: PILELY INVEST ApS) fremviste et overskud på 216' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor KR 1136 ApS (Nu: PILELY INVEST ApS) fremviste et underskud på 1.001' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.950' DKK (GARTNERNES VARMEFORSYNING I VEMMEDRUP ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9' DKK (GARTNERIET PILELY A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.599' DKK (GARTNERNES VARMEFORSYNING I VEMMEDRUP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -445' DKK (GARTNERIET PILELY A/S).
En af de forbindelser som går igen i Knud' netværk er Lotte Lene Svendsen.