Jan Dahl Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 1986 (37 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NR. BJÆRT SMEDE- OG MASKINFABRIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 683' DKK Nr. Bjært Smedie ApS (2018) |
Største underskud: | -679' DKK Nr. Bjært Smedie ApS (2021) |
Største egenkapital: | 2.758' DKK Nr. Bjært Smedie Holding ApS (2018) |
Største gæld: | 7.395' DKK Nr. Bjært Smedie ApS (2015) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos Nr. Bjært Smedie ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nr Bjert Smedie v/ Jan Dahl Pedersen (25 år 3 måneder) |
Seed: 1861322887
Karrieren som erhvervsleder startede i 1986 i NR. BJÆRT SMEDE- OG MASKINFABRIK A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Dahl Pedersen i 23 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 11. august 2010.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 11. august 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nr Bjert Smedie v/ Jan Dahl Pedersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (17)
-
Nr. Bjært Smedie Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.10.2023
Registreringsdato: 19.10.2023 -
CSM 2021 ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
Nr. Bjært Smedie Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.06.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
30.06.2017 - 19.10.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.07.2022 - 25.09.2023
Direktør
19.09.2022 - 16.08.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
26.06.2015 - 15.08.2023
Ejer
26.06.2015 - 15.08.2021
Reel ejer
30.06.2017 - 12.07.2022
Ejer
16.08.2021 - 16.08.2021
Reel ejer
13.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 85% -
Bestyrelsesmedlem
30.10.1986 - 11.08.2010
Direktør
31.08.2004 - 11.08.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Nr. Bjært Smedie ApS kunne fremvise et overskud på 683' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Nr. Bjært Smedie ApS kunne fremvise et underskud på 679' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Christoffer Hedeager Jensen.