Thomas Meldgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1994 (30 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARIES Management (Ejer) |
Største overskud: | 4.272' DKK UNI-FLY A/S (2015) |
Største underskud: | -3.819' DKK UNI-FLY A/S (2017) |
Største egenkapital: | 21.329' DKK UNI-FLY A/S (2016) |
Største gæld: | 123.564' DKK UNI-FLY A/S (2014) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos FLC DANMARK ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af ARIES Management (30 år 9 måneder) |
Seed: 1180721691
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1994 i ARIES Management (tidligere Aries Management v/Thomas Meldgaard) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Thomas Meldgaard og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Thomas nu besiddet i 30 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor public relations og kommunikation.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ARIES Management
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
CONSOLIDATED ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
CONSOLIDATED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2007 -
Makin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
Makin ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
UNI-FLY A/S
Fratrådt som direktørDato: 05.10.2023
Registreringsdato: 05.10.2023 -
BILLU ApS (Nu: Læringsgruppen ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
09.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
24.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.04.2021 - 05.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2020 - 30.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor UNI-FLY A/S landede et overskud på 3.617' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor CONSOLIDATED ApS landede et underskud på 126' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.617' DKK (UNI-FLY A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 112' DKK (CONSOLIDATED ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.772' DKK (UNI-FLY A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -710' DKK (CONSOLIDATED ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Knud Bjarne Stuhr Petersen.