Lotte Juel Gottlieb Blædel Engel
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1991 (33 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ejd. Jernbanegade 20 I/S (Stifter) |
Største overskud: | 12.963' DKK JACOB SØEGAARD A/S (2019) |
Største underskud: | -908' DKK 2N Ejendomme A/S (2018) |
Største egenkapital: | 36.830' DKK JACOB SØEGAARD A/S (2019) |
Største gæld: | 77.495' DKK JACOB SØEGAARD A/S (2018) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos FREJA EJENDOMSADMINISTRATION ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ejd. Jernbanegade 20 I/S (33 år 3 måneder) |
Seed: 253422115
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1991 ved Ejd. Jernbanegade 20 I/S (tidligere EJEND. JERNBANEGADE 20 V/SØEGAARD OG VANG, FREDERIKSSUND I/S) som Stifter og Ejer. Det var sammen med partnerne Palle Juel Gottlieb Blædel Søegaard, Søren Vang at Lotte Juel Gottlieb Blædel Engel stiftede Ejd. Jernbanegade 20 I/S den dag i juli 1991. Rollen som Stifter og Ejer har Lotte nu besiddet i 33 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Ejd. Jernbanegade 20 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FC Engel ApS
Ejerandel: 100% -
Cord-Engel Ejendomme ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
FREJA EJENDOMSADMINISTRATION ApS
Via FC Engel ApS -
B & F EJENDOMME A/S
Via Cord-Engel Ejendomme ApS -
2N Ejendomme A/S
Via Cord-Engel Ejendomme ApS
Direktørposter (3)
-
Cord-Engel Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.07.2020 -
FREJA EJENDOMSADMINISTRATION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.05.2005 -
FC Engel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
B & F EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2013
Tidslinje (26)
-
JACOB SØEGAARD A/S (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 17.07.2020
Registreringsdato: 17.07.2020 -
Cord-Engel Ejendomme ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.07.2020
Registreringsdato: 17.07.2020 -
Cord-Engel Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.07.2020
Registreringsdato: 17.07.2020
Blå bog (fortsat)
Lotte har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
17.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
06.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Ejer
18.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
01.01.1999 - 17.07.2020
Bestyrelsesmedlem
23.05.2012 - 17.07.2020
Reel ejer
30.11.2018 - 17.07.2020
Ejerandel: 50%
Lotte Juel Gottlieb Blædel Engel er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FC Engel ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.081' DKK. Igennem sit holdingselskab FC Engel ApS har Lotte dermed også ejerandele i FREJA EJENDOMSADMINISTRATION ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Lotte Juel Gottlieb Blædel Engel, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor JACOB SØEGAARD A/S fremviste et overskud på 12.963' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor NAKUBA Holding ApS fremviste et underskud på 9' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.030' DKK (Cord-Engel Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 34.549' DKK (Cord-Engel Ejendomme ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.108' DKK (FREJA EJENDOMSADMINISTRATION ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lotte' netværk er Palle Juel Gottlieb Blædel Søegaard.