Peter Munk Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 1985 (38 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | POLITICA-FONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 87' DKK Tidskriftet Politica (Nu: POLITICA-FONDEN) (2015) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 287' DKK Tidskriftet Politica (Nu: POLITICA-FONDEN) (2015) |
Største gæld: | 96' DKK Tidskriftet Politica (Nu: POLITICA-FONDEN) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af PETER MUNK CHRISTIANSEN (34 år 6 måneder) |
Seed: 840933061
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1985 hos POLITICA-FONDEN (tidligere Tidskriftet Politica) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Munk Christiansen i 15 år 6 måneder, inden stoppet den 1. maj 2001.
Nu opererer virksomheden indenfor udgivelse af bøger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2015 viste et overskud på 87' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PETER MUNK CHRISTIANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
YDUN INVEST BERLIN ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.05.2015
Registreringsdato: 12.05.2015 -
BERLIN INVEST AF 25. JANUAR 2006 ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.05.2015
Registreringsdato: 12.05.2015 -
YDUN INVEST BERLIN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.01.2006
Registreringsdato: 30.01.2006
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.03.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.01.2006 - 12.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.01.2006 - 12.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.10.1985 - 01.05.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jørgen Lang.