Ole Billum Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 24. feb. 1992 (32 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Malerfirmaet Ole Billum-Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 16.469' DKK OLE BILLUM-JENSEN ApS (Nu: OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS) (2021) |
Største underskud: | -2.540' DKK B.J.O. EJENDOMME ApS (2021) |
Største egenkapital: | 188.196' DKK OLE BILLUM-JENSEN ApS (Nu: OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 55.808' DKK J OG E HOLDING ApS (2017) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos FYNSKE FARVER 2009 A/S (Nu: FYNSKE FARVER A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS (25 år 6 måneder) |
Seed: 1667175996
Ole Billum Jensen har bla. gået på Odense Tekniske Skole i perioden 1991-92, Syddansk Erhvervsskole / Odense Tekniske Skole. Ole fik kompetencer indenfor diplom maler, de tidligere nævnte steder.
Det begyndte for alvor dengang i 1992 ved Malerfirmaet Ole Billum-Jensen (tidligere MALERFIRMAET OLE BILLUM-JENSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Ole Billum Jensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Ole i 13 år 4 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2005.
Virksomheden opererede indenfor branchen overfladebehandling af metal. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (14)
-
Brdr. Billum ApS
Via OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS -
BILLUMS EJENDOMME ApS
Via OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS -
FAABORG TØMRERFORRETNING ApS
Via OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS -
FRISENGÅRDSVEJ A/S
Via OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS -
FYNSKE FARVER A/S
Via OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS -
Det rigtige Faaborg ApS
Via OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS -
ZEJR ApS
Via Det rigtige Faaborg ApS -
El-Salg Faaborg ApS
Via OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Ndr. Ringgade 70C, Slagelse ApS
Via OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS -
Kami Holding Faaborg ApS
Via OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS -
KAMI DK ApS
Via Kami Holding Faaborg ApS -
COTECH ApS
Via Kami Holding Faaborg ApS -
J OG E HOLDING ApS
Via OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS -
1 OFFICE ApS
Via OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (10)
-
ZEJR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2020 -
1 OFFICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2010 -
El-Salg Faaborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2017 -
Brdr. Billum ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2017 -
Ejendomsselskabet Ndr. Ringgade 70C, Slagelse ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2017 -
J OG E HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2010 -
Det rigtige Faaborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2017 -
FRISENGÅRDSVEJ A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.07.2016 -
OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.1999 -
BILLUMS EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2000
Bestyrelsesposter (6)
-
FAABORG MATERIALEUDLEJNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2005 -
FAABORG STILLADS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.10.2009 -
PLUS-COAT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2012 -
FRISENGÅRDSVEJ A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.07.2016 -
Kami Holding Faaborg ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.11.2017 -
PlusCoat DK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.05.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (83)
-
BILLUM BYG ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
CC - FAABORG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.11.2023
Registreringsdato: 20.11.2023 -
BILLUMS BYGNINGSMALING ApS (Nu: Faaborg Ejendomsservice Aps)
Fratrådt som direktørDato: 04.09.2023
Registreringsdato: 04.09.2023
Blå bog (fortsat)
Ole har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. I en karriere som har varet i mere end 32 år 6 måneder, har Ole bla. Arbejdet indenfor felter som Leadership, Business Development, Construction Management, Real Estate Development og Creative Real Estate Investing.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,5% -
Reel ejer
01.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer og Direktør
14.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
15.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Ole Billum Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 188.196' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Kami Holding Faaborg ApS (25%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ole Billum Jensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor OLE BILLUM-JENSEN ApS (Nu: OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS) fremviste et overskud på 16.469' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor B.J.O. EJENDOMME ApS fremviste et underskud på 2.540' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11.506' DKK (OLE BILLUM-JENSEN ApS (Nu: OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 943' DKK (BILLUM BYG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 188.196' DKK (OLE BILLUM-JENSEN ApS (Nu: OLE BILLUM-JENSEN HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -196' DKK (BILLUM BYG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Peter Billum-jensen.