Finn Ladefoged Gregersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1988 (36 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gregersen Management v/Finn Gregersen (Ejer) |
Største overskud: | 5.170' DKK BUNDGAARD BYG A/S (2021) |
Største underskud: | -1.997' DKK BUNDGAARD BYG A/S (2017) |
Største egenkapital: | 4.993' DKK BUNDGAARD BYG A/S (2022) |
Største gæld: | 7.807' DKK BUNDGAARD BYG A/S (2021) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos BUNDGAARD BYG A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gregersen Management v/Finn Gregersen (25 år 5 måneder) |
Seed: 1406637006
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1988 i Gregersen Management v/Finn Gregersen (tidligere GREGERSEN KONSTRUKTION V/FINN GREGERSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Finn Ladefoged Gregersen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Finn i 25 år 5 måneder, inden stoppet d. 20. september 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 20. september 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GREGERSEN MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
E-CIP Concept ApS
Via GREGERSEN MANAGEMENT ApS
Direktørposter (2)
-
GREGERSEN MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2006 -
E-CIP Concept ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
BUNDGAARD BYG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (32)
-
E-CIP Concept ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.09.2022
Registreringsdato: 08.09.2022 -
BUNDGAARD BYG A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.12.2021
Registreringsdato: 10.12.2021 -
GREGERSEN KONSTRUKTION V/FINN GREGERSEN (Nu: Gregersen Management v/Finn Gregersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.09.2013
Registreringsdato: 20.09.2013
Blå bog (fortsat)
Finn har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
10.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
15.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1988 - 20.09.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.07.2009 - 27.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor FGR HOLDING ApS (Nu: GREGERSEN MANAGEMENT ApS) landede et overskud på 258' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor E-CIP Concept ApS landede et underskud på 826' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.030' DKK (BUNDGAARD BYG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.108' DKK (BUNDGAARD BYG A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -776' DKK (E-CIP Concept ApS).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Anders Holdflod Poulsen.