Ole Tange
Erhvervsaktiv siden: | 11. maj 1995 (29 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRAX V/OLE TANGE OG MARTIN M PEDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 8.877' DKK OBTON SOLENERGI ITALIEN A/S (Nu: OBTON ITALIEN A/S) (2022) |
Største underskud: | -14.295' DKK OBTON SOLENERGI ITALIEN A/S (Nu: OBTON ITALIEN A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 29.350' DKK OBTON SOLENERGI ITALIEN A/S (Nu: OBTON ITALIEN A/S) (2016) |
Største gæld: | 2.333' DKK OBTON SOLENERGI ITALIEN A/S (Nu: OBTON ITALIEN A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos OBTON SOLENERGI ITALIEN A/S (Nu: OBTON ITALIEN A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PI-WEB I/S (27 år 1 måned) |
Seed: 2006152118
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1995 i TRAX V/OLE TANGE OG MARTIN M PEDERSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Martin Møller Skarbiniks Pedersen at Ole Tange stiftede TRAX V/OLE TANGE OG MARTIN M PEDERSEN den dag i maj 1995. Hvervet som Ejer og Stifter havde Ole i 10 år, inden stoppet d. 18. maj 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med legetøj og spil. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. maj 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
OBTON SOLENERGI CIME KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
PI-WEB I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S OBTON SOLENERGI CIME
Via OBTON SOLENERGI CIME KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Tidslinje (15)
-
OBTON SOLENERGI ITALIEN A/S (Nu: OBTON ITALIEN A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2016
Registreringsdato: 31.08.2016 -
K/S OBTON SOLENERGI PANTAH
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2015
Registreringsdato: 15.01.2015 -
K/S OBTON SOLENERGI CIME (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.12.2014
Registreringsdato: 30.12.2014
Blå bog (fortsat)
Ole har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
30.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer
16.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
01.08.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.03.2012 - 31.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Tange er desuden indehaver af holdingselskabet FONDO OBTON II INVEST ApS (40% ejerskab). Gennem holdingselskabet FONDO OBTON II INVEST ApS ejes der også andele i & .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ole Tange, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor K/S OBTON SOLENERGI CIME landede et overskud på 258' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor K/S OBTON SOLENERGI CIME landede et underskud på 671' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.632' DKK (OBTON SOLENERGI ITALIEN A/S (Nu: OBTON ITALIEN A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.464' DKK (OBTON SOLENERGI ITALIEN A/S (Nu: OBTON ITALIEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 47' DKK (OBTON SOLENERGI CIME KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Mads Birk Kristoffersen.