Finn Machenhauer
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MachenhauerNielsen Advokater I/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 5.774' DKK JS MANPOWER ApS (2014) |
Største underskud: | -2.296' DKK Subs and Bakery ApS (2017) |
Største egenkapital: | 10.301' DKK 3 K HOLDING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 12.738' DKK FRIHED 2003 ApS (2019) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos JENS BRØCHNER ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af MachenhauerNielsen Advokater I/S (26 år 3 måneder) |
Seed: 331891063
Det begyndte den dag i 1998 ved MachenhauerNielsen Advokater I/S (tidligere Advokaterne Lund, Machenhauer, Nielsen) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Stig Nielsen, ADVOKATSELSKABET CLAUS KENNETH LUND ApS at Finn Machenhauer stiftede MachenhauerNielsen Advokater I/S den dag i juli 1998. Rollen som Ejer og Stifter har Finn nu besiddet i 26 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor juridisk bistand.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MachenhauerNielsen Advokater I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FRIHED 2003 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
FRIHED 2003 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2009
Bestyrelsesposter (18)
-
REVISORHUSET I GLOSTRUP ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 14.03.2023 -
CURT ANDERSEN HOLDING 2 A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 12.08.2022 -
ISAVIC HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 11.02.2021 -
H. B. FINANS ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 11.01.2023 -
BJØRN HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 05.12.2023 -
KLAUS'S KLOAKSERVICE ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
ROI CONSULTING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 19.09.2024 Ny -
CURT ANDERSEN HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 12.08.2022 -
DOC B HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 19.09.2024 Ny -
Claja Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 19.09.2024 Ny -
Schønning & Sønner Holding ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Connecting Network ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 19.09.2024 Ny -
Boligselskabet 1979 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
STOYBYG ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 18.09.2024 Ny -
Bresemann ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 19.09.2024 Ny -
Dan-service ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 19.09.2024 Ny -
Olli og Seb ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 19.09.2024 Ny -
Tandlæge Lars Skytte ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 19.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (433)
-
Meer Rørimport IVS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.09.2024
Registreringsdato: 24.09.2024 -
VAN DER MEER HOLDING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.09.2024
Registreringsdato: 24.09.2024 -
Passiflora Trading ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2024
Registreringsdato: 20.09.2024
Blå bog (fortsat)
Finn har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Finn Machenhauer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved TAGLERS ApS der præsenterede et overskud på 175' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved B. POST INVEST ApS der præsenterede et underskud på 152' DKK.
Finn har i alt siddet i bestyrelsen hos 223 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 18 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 10 måneder fra 2015 til 2020 hos MIDTSJÆLLANDS MASKINFABRIK ApS.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.650' DKK (Boligselskabet 1979 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.205' DKK (Schønning & Sønner Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.386' DKK (FRIHED 2003 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Tristan Gerardus Aloysius van der Meer.