Kurt Jensen
Karrieren startede hos: | SUPERBRUGSEN KJELLERUP (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.941' DKK SUPERBRUGSEN KJELLERUP (2021) |
Største underskud: | -996' DKK SUPERBRUGSEN KJELLERUP (2022) |
Største egenkapital: | 46.404' DKK SUPERBRUGSEN KJELLERUP (2023) |
Største gæld: | 18.363' DKK SUPERBRUGSEN KJELLERUP (2015) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos SUPERBRUGSEN KJELLERUP (2015) |
Seed: 793047633
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for nu flere år siden ved SUPERBRUGSEN KJELLERUP i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Kurt Jensen nu besiddet i 105 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor supermarkeder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 2.027' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ADVOKAT KURT JENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
SUPERBRUGSEN KJELLERUP
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.04.1919 -
SB-OK ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.06.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (59)
-
Hans Jørgensen ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023 -
Hans Jørgensen ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
NICKY HOLDING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.2021
Registreringsdato: 08.11.2021
Blå bog (fortsat)
Kurt har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 105 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.12.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.04.1919 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2023 - 19.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.11.2020 - 08.11.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kurt Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved SUPERBRUGSEN KJELLERUP der præsenterede et overskud på 3.941' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved SUPERBRUGSEN KJELLERUP der præsenterede et underskud på 996' DKK.
Kurt har i alt siddet i bestyrelsen hos 30 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 105 år 5 måneder fra 1919 til i dag hos SUPERBRUGSEN KJELLERUP.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.027' DKK (SUPERBRUGSEN KJELLERUP).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 46.404' DKK (SUPERBRUGSEN KJELLERUP).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 910' DKK (SB-OK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Peter Lomholt Poulsen.