Henrik Jørgen Edvard Bræmer
Karrieren startede hos: | WRAAE SKO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 197.044' DKK VERNER OVERGAARDS FAMILIEFOND (2018) |
Største underskud: | -60.059' DKK VERNER OVERGAARDS FAMILIEFOND (2022) |
Største egenkapital: | 368.148' DKK VERNER OVERGAARDS FAMILIEFOND (2021) |
Største gæld: | 78.889' DKK IPL EJENDOMME ApS (Nu: VOLA EJENDOMME ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S (2022) |
Seed: 1822134371
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for nu mange år siden hos WRAAE SKO A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Jørgen Edvard Bræmer i 50 år 5 måneder, før stoppet d. 21. april 2020.
Virksomhedens branche var dengang indenfor skotøjsforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 kunne vise et overskud på 861' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 27. maj 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HENRIK BRÆMER ApS
Ejerandel: 100% -
Henrik Bræmer
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Via HENRIK BRÆMER ApS
Direktørposter (1)
-
HENRIK BRÆMER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2001
Bestyrelsesposter (4)
-
SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.01.2002 -
CARD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.10.1999 -
Hørsholm-Golf Fonden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.10.2016 -
MASKINCENTER ROSKILDE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2007
Tidslinje (47)
-
Qwist & Bræmer advokatpartnerselskab (Nu: Qwist & Thrane advokatpartnerselskab) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
QB Komplementaranpartsselskab (Nu: QT Komplementaranpartsselskab) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
Qwist & Bræmer advokatpartnerselskab (Nu: Qwist & Thrane advokatpartnerselskab) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2023
Registreringsdato: 26.06.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 54 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.01.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35%
Henrik Jørgen Edvard Bræmer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos SVEN WESTERGAARDS EJENDOMSADMINISTRATION A/S der præsenterede et overskud på 3.927' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos MASKINCENTER RINGSTED A/S der præsenterede et underskud på 3.772' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 50 år 5 måneder fra 1969 til 2020 hos WRAAE SKO A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 37.501' DKK (VERNER OVERGAARDS FAMILIEFOND).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 338.004' DKK (VERNER OVERGAARDS FAMILIEFOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 84' DKK (QB Komplementaranpartsselskab (Nu: QT Komplementaranpartsselskab)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Torben Larsen.