Helle Grünberger
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1988 (36 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Zizi Dansecenter Lykke Jessen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Zizi Dansecenter Lykke Jessen (32 år 7 måneder) |
Seed: 1500746981
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1988 i Zizi Dansecenter Lykke Jessen (tidligere ZIZI DANSECENTER/ZIZI MODEL'S V/HELLE FRESE GR-NBERGER) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Helle Grünberger der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Helle i 32 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 31. august 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen aktiviteter vedrørende fysisk velvære. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. august 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ZIZI Dansecenter I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
ZIZI DANSECENTER/ZIZI MODEL'S V/HELLE FRESE GR-NBERGER (Nu: Zizi Dansecenter Lykke Jessen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2020
Registreringsdato: 31.08.2020 -
ZIZI Dansecenter I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
ZIX 7889 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.07.1996
Registreringsdato: 24.07.1996
Blå bog (fortsat)
Helle har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.1988 - 31.08.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
04.09.1989 - 24.07.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Lykke Jessen.