Niels Hede Rohrberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1995 (29 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ROHRBERG MULTI SERVICE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 86.262' DKK Holdingselskabet DBI A/S (2017-18) |
Største underskud: | -69.333' DKK Holdingselskabet DBI A/S (2022) |
Største egenkapital: | 163.964' DKK Holdingselskabet DBI A/S (2021) |
Største gæld: | 63.089' DKK Holdingselskabet DBI A/S (2019) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos Holdingselskabet DBI A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S KNUDBY VANDVÆRK (22 år 2 måneder) |
Seed: 579746948
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1995 hos ROHRBERG MULTI SERVICE ApS (tidligere ApS KBIL 38 NR. 1955) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Niels Hede Rohrberg i 14 år 6 måneder, inden stoppet den 28. november 2009.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 8. september 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PROMOTEC SCANDINAVIA ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Holdingselskabet DBI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2018 -
PROMOTEC SCANDINAVIA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2010
Tidslinje (37)
-
DANSK SVINEAVL (Nu: DanBred Avl & Opformering F.M.B.A)
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2022
Registreringsdato: 28.02.2022 -
I/S KNUDBY VANDVÆRK (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
Holdingselskabet DBI A/S
Tilknyttet som direktørDato: 18.06.2018
Registreringsdato: 18.06.2018
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
01.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
05.01.2018 - 28.09.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.08.2016 - 28.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.04.1999 - 30.06.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Holdingselskabet DBI A/S fremviste et overskud på 86.262' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Holdingselskabet DBI A/S fremviste et underskud på 69.333' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.234' DKK (Holdingselskabet DBI A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 572' DKK (LØGSTRUP BRUGSFORENING).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 107.021' DKK (Holdingselskabet DBI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -295' DKK (DAN-LIQ ApS (Nu: Markedsdalens Handel ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Sara Fly Hansen.