Kim Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1989 (35 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DE GRØNNE BUSSER I/S (Ejer) |
Største overskud: | 991' DKK GRØN INVEST ApS (2014-15) |
Største underskud: | -654' DKK ANDELSSELSKABET ÅRHUS RUTEBILSTATION (2016) |
Største egenkapital: | 2.092' DKK Grøn Investment 2 P/S (2021) |
Største gæld: | 7.016' DKK Grøn Investment 1 P/S (2018) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos ANDELSSELSKABET ÅRHUS RUTEBILSTATION (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af DE GRØNNE BUSSER I/S (35 år 8 måneder) |
Seed: 1336298390
Karrieren som leder begyndte den dag i 1989 ved DE GRØNNE BUSSER I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Per Johannes Nielsen, Niels Vagn Nielsen, Dorthe Primdal at Kim Nielsen stiftede DE GRØNNE BUSSER I/S den dag i januar 1989. Rollen som Ejer og Stifter har Kim nu besiddet i 35 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser.
Direkte ejede Selskaber (6)
-
DE GRØNNE BUSSER I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Grøn Investment 1 P/S
Ejerandel: 100% -
Grøn Investment 2 P/S
Ejerandel: 100% -
Grøn Investment 6 P/S
Ejerandel: 100% -
De Grønne Busser
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
GRØN INVEST ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (3)
-
Grøn Investment 1 P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2022 -
Grøn Investment 2 P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2022 -
Grøn Investment 6 P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
Grøn Investment 1 P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.09.2022 -
Grøn Investment 2 P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.09.2022 -
Grøn Investment 6 P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.09.2022
Tidslinje (84)
-
Grøn Investment 5 P/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
Grøn Investment 4 P/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
Grøn Investment 3 P/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024
Blå bog (fortsat)
Kim har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
16.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.01.1989 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
18.01.2017 - 01.02.2017
Ejer
18.01.2017 - 31.12.2017
Bestyrelsesmedlem
02.02.2017 - 21.09.2022
Ejer
01.01.2018 - 31.12.2021
Ejer
01.01.2022 - 22.05.2024
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.09.2022 - 22.05.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.10.2015 - 31.12.2017
Ejer
01.10.2015 - 31.12.2017
Ejer
01.01.2018 - 31.12.2021
Bestyrelsesmedlem
01.01.2018 - 21.09.2022
Ejer
01.01.2022 - 22.05.2024
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.09.2022 - 22.05.2024
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor GRØN INVEST ApS landede et overskud på 991' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Grøn Investment 6 P/S landede et underskud på 42' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 32' DKK (Grøn Investment 1 P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 532' DKK (Grøn Investment 1 P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 356' DKK (GRØN INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Per Johannes Nielsen.