Niels Lautrup Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1995 (29 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | VOGNMANDSFORRETNING V/NIELS LAUTRUP CHRISTIANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 15.567' DKK KISORA HOLDING ApS (Nu: FLD Invest ApS) (2021) |
Største underskud: | -2.366' DKK NIELS LAUTRUP CHRISTIANSEN A/S (2023) |
Største egenkapital: | 61.751' DKK MONAC A/S (2022) |
Største gæld: | 135.913' DKK MONAC A/S (2017) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos NIELS LAUTRUP CHRISTIANSEN A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af NLC HOLDING ApS (17 år 6 måneder) |
Seed: 1123471068
Det begyndte for alvor dengang i 1995 ved VOGNMANDSFORRETNING V/NIELS LAUTRUP CHRISTIANSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Niels Lautrup Christiansen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Niels i 12 år 1 måned, før fratrædelsen den 30. juni 2007.
Virksomheden opererede indenfor branchen vognmandsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NLC HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
FLD Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
NIELS LAUTRUP CHRISTIANSEN A/S
Via NLC HOLDING ApS -
FREJA PROPERTY ApS
Via FLD Invest ApS -
Torvet 3 ApS
Via FREJA PROPERTY ApS -
MONAC A/S
Via FLD Invest ApS -
Jens Nielsen's Eftf. ApS
Via MONAC A/S -
Skovbrynet 61 A/S
Via MONAC A/S -
Haderselv murerforretning ApS
Via FLD Invest ApS -
Nord.S.K ApS
Via FLD Invest ApS -
Haderslev Bolig og Invest ApS
Via FLD Invest ApS -
Henne Projekt 37 ApS
Via Haderslev Bolig og Invest ApS
Ejendomme (4)
Tidslinje (42)
-
NLC HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2021
Registreringsdato: 19.08.2021 -
NIELS LAUTRUP CHRISTIANSEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2021
Registreringsdato: 19.08.2021 -
NIELS LAUTRUP CHRISTIANSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2021
Registreringsdato: 19.08.2021
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
09.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
14.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
14.04.2021 - 19.04.2022
Ejerandel: 30%
Niels Lautrup Christiansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FLD Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 33.532' DKK. Igennem sit holdingselskab FLD Invest ApS har Niels dermed også ejerandele i FREJA PROPERTY ApS (100%), MONAC A/S (25-33.33%), Haderselv murerforretning ApS (100%), Nord.S.K ApS (100%) og Haderslev Bolig og Invest ApS (20-24.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Niels Lautrup Christiansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor KISORA HOLDING ApS (Nu: FLD Invest ApS) fremviste et overskud på 15.567' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor KISORA HOLDING ApS (Nu: FLD Invest ApS) fremviste et underskud på 1.530' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.022' DKK (MONAC A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.366' DKK (NIELS LAUTRUP CHRISTIANSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 61.269' DKK (MONAC A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -48' DKK (Haderselv murerforretning ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Lene Marie Hansen.