Erling Skytte
Karrieren startede hos: | ERLING SKYTTE (Ejer) |
Største overskud: | 5.076' DKK PELSDYRCENTER VESTJYLLAND A.M.B.A (2013-14) |
Største underskud: | -2.277' DKK PELSDYRCENTER VESTJYLLAND A.M.B.A (2021-22) |
Største egenkapital: | 21.581' DKK PELSDYRCENTER VESTJYLLAND A.M.B.A (2016-17) |
Største gæld: | 15.142' DKK PELSDYRCENTER VESTJYLLAND A.M.B.A (2018-19) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos PELSDYRCENTER VESTJYLLAND A.M.B.A (2017-18) |
Seed: 1158823196
Karrieren som erhvervsperson begyndte for mange år siden hos ERLING SKYTTE i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Erling Skytte og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Erling nu besiddet i 50 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen avl af pelsdyr mv..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ERLING SKYTTE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Niton Mink ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Niton Mink ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.08.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
PELSDYRCENTER VESTJYLLAND A.M.B.A UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 06.05.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
PELSDYRCENTER VESTJYLLAND A.M.B.A
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2021
Registreringsdato: 06.05.2021 -
PELSDYRCENTER VESTJYLLAND A.M.B.A (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2021
Registreringsdato: 06.05.2021 -
Niton Mink IVS (Nu: Niton Mink ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.08.2015
Registreringsdato: 11.08.2015
Blå bog (fortsat)
Erling har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter og Ejer
01.01.1974 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.09.2005 - 06.05.2021
Bestyrelsesmedlem
06.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.06.1982 - 03.02.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Niton Mink IVS (Nu: Niton Mink ApS) landede et overskud på 182' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Niton Mink IVS (Nu: Niton Mink ApS) landede et underskud på 134' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Erling' netværk er Bent Bjertrup Kloster.