Søren Villumsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1993 (31 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SØREN VILLUMSEN (Stifter) |
Største overskud: | 171.652' DKK SPF-DANMARK P/S (Nu: SPF-DANMARK A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -496.201' DKK KONGSKILDE INDUSTRIES A/S (Nu: KK Denmark 2018 A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 451.747' DKK DANHATCH Denmark A/S (2017) |
Største gæld: | 1.541.991' DKK KONGSKILDE INDUSTRIES A/S (Nu: KK Denmark 2018 A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 276 årsværk hos SPF-DANMARK P/S (Nu: SPF-DANMARK A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af SØREN VILLUMSEN (31 år 4 måneder) |
Seed: 1299936322
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1993 ved SØREN VILLUMSEN med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Søren Villumsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Søren nu bestreddet i 31 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
SØREN VILLUMSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SIVEKÆRGAARD A/S
Ejerandel: 100% -
AFRICA FARMING A/S
Ejerandel: 0% -
V-INVEST 1 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
STATE DAN ApS
Via V-INVEST 1 ApS
Bestyrelsesposter (8)
-
DRAGONERA SHIPPING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.08.2008 -
FALCON MARITIME GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.07.2009 -
AgroEast A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.05.2021 -
SIVEKÆRGAARD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.03.2009 -
Formentera Shipping A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.04.2016 -
CABRERA SHIPPING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.07.2008 -
Flora K Shipping A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.11.2007 -
FALCON REDERI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.12.2005
Tidslinje (114)
-
DAN-EESTI A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
DANHATCH Denmark A/S
Fratrådt som direktørDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
DanHatch Special A/S
Fratrådt som direktørDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
05.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Bestyrelsesmedlem
24.07.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Villumsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved SPF-DANMARK P/S (Nu: SPF-DANMARK A/S) der præsenterede et overskud på 171.652' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved KONGSKILDE INDUSTRIES A/S (Nu: KK Denmark 2018 A/S) der præsenterede et underskud på 496.201' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 48 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 8 måneder fra 2005 til i dag hos FALCON REDERI A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 48.814' DKK (DANHATCH Denmark A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.850' DKK (DanPiglet A/S (Nu: DanHatch Ejendomme A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 330.381' DKK (DANHATCH Denmark A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15.716' DKK (HAGESHOLM MULTISITE K/S).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Kristian Holm Kristensen.