Skjalm Vagn von Bülow
Karrieren startede hos: | X 5 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 23.138' DKK SKIBBY HOLDING A/S (Nu: SKIBBY HOLDING ApS) (2018) |
Største underskud: | -11.444' DKK HIGH TECH SCAFFOLDS A/S (Nu: SCANTECH A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 29.890' DKK HIGH TECH SCAFFOLDS A/S (Nu: SCANTECH A/S) (2021) |
Største gæld: | 81.750' DKK ApS SPKR NR. 2882 (Nu: CUBUS ADVOKATERNE ADVOKATANPARTSSELSKAB) (2017-18) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos VICH 1111 A/S (Nu: QUALITY PELLETS A/S) (2022-23) |
Seed: 1495782429
Karrieren som leder begyndte for mange år siden hos X 5 A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Skjalm Vagn von Bülow i 44 år 1 måned, inden stoppet den 14. december 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1989 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. december 1989.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CUBUS ADVOKATERNE ADVOKATANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 20-24.99% -
I/S ESPLANADEN 6-8
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CEA ADMINISTRATION ApS
Via CUBUS ADVOKATERNE ADVOKATANPARTSSELSKAB -
06.05.22 ApS UNDER KONKURS
Via CEA ADMINISTRATION ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (130)
-
Fama I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
OCTOPUS PRINT A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023 -
DEN SELVEJENDE INSTITUTION INGES KATTEHJEM (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2022
Registreringsdato: 02.06.2022
Blå bog (fortsat)
Skjalm har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 78 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.08.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
01.06.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
01.12.2009 - 31.12.2023
Reel ejer
01.01.2016 - 01.05.2024
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
19.04.2003 - 10.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Skjalm Vagn von Bülow har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos SKIBBY HOLDING A/S (Nu: SKIBBY HOLDING ApS) der præsenterede et overskud på 23.138' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos DEN SELVEJENDE INSTITUTION INGES KATTEHJEM der præsenterede et underskud på 3.161' DKK.
Skjalm har i alt siddet i bestyrelsen hos 64 forskellige selskaber (heraf 13 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 53 år 8 måneder fra 1962 til 2015 hos ØSTRE FÆRGE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.185' DKK (ØSTRE FÆRGE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 315' DKK (DEN SELVEJENDE INSTITUTION INGES KATTEHJEM).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.553' DKK (HIGH TECH SCAFFOLDS A/S (Nu: SCANTECH A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 883' DKK (ALEX JENSEN A/S. SKIBBY (Nu: ALEX JENSEN ApS SKIBBY)).
En af de forbindelser som går igen i Skjalm' netværk er Svend Peder Falk-rønne.