Thyge Allan Samuelsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1986 (37 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | THYGE ALLAN SAMUELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.440' DKK GLOBAL WEIGHING A/S (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.338' DKK Libra Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.012' DKK GLOBAL WEIGHING A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos GLOBAL WEIGHING A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af THYGE ALLAN SAMUELSEN (37 år 9 måneder) |
Seed: 208360599
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1986 i THYGE ALLAN SAMUELSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Thyge Allan Samuelsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Thyge nu bestreddet i 37 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen produktion af elektricitet.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
THYGE ALLAN SAMUELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Krogstrup Erhvervsmøllelaug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Libra Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GLOBAL WEIGHING A/S
Via Libra Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Libra Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
GLOBAL WEIGHING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.09.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
GLOBAL WEIGHING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2020
Registreringsdato: 21.09.2020 -
GLOBAL WEIGHING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2020
Registreringsdato: 20.09.2020 -
GLOBAL WEIGHING A/S
Fratrådt som direktørDato: 06.01.2020
Registreringsdato: 06.01.2020
Blå bog (fortsat)
Thyge har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.11.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
26.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
17.08.1998 - 05.01.2020
Direktør
31.03.2011 - 06.01.2020
Ejer
29.06.2014 - 13.11.2016
Reel ejer
14.11.2016 - 30.12.2019
Reel ejer
31.12.2019 - 31.12.2019
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.01.2020 - 20.09.2020
Bestyrelsesmedlem
21.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Thyge Allan Samuelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Libra Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.338' DKK. Igennem holdingselskabet Libra Holding ApS har Thyge derfor også ejerandele i GLOBAL WEIGHING A/S (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Thyge Allan Samuelsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor GLOBAL WEIGHING A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.160' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thyge' netværk er Henrik Post Sjøberg.