Jan Godballe Børjesson
Karrieren startede hos: | A/S ALU 1986 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 732.064' DKK 3C Groups ApS (Nu: 3C GROUPS A/S) (2021) |
Største underskud: | -95.398' DKK 3C Groups ApS (Nu: 3C GROUPS A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 3.283.729' DKK ApS SM NR. 79 (2021) |
Største gæld: | 698.238' DKK EJENDOMSSELSKABET PLANTORAMA A/S (2023) |
Seed: 1388555710
Karrieren I Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i A/S ALU 1986 med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Godballe Børjesson i 33 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 9. maj 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1988 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 9. maj 1988.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ApS SM NR. 80
Ejerandel: 100% -
Ejendomsinteressentskabet v/Jan Børjesson & Hans Vestergaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Christiansgade 57, Odense I/S v/Jan og Lis Børjesson
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
EJENDOMSINTERESSENTSKABET ÅLBORGVEJ 2 BLOKHUS
Via ApS SM NR. 80Ikke offentliggjort -
ApS Sm nr 80 og Anpartsselskabet af 10. Juni 1997 I/S
Via ApS SM NR. 80Ikke offentliggjort -
Ejendomsinteressentskabet Torvet 12.1 9492 Blokhus
Via ApS SM NR. 80Ikke offentliggjort -
EJENDOMSSELSKABET NJALSGADE A/S
Via ApS SM NR. 80 -
MARINA HOUSE ApS
Via ApS SM NR. 80 -
Havudsigten Risskov ApS
Via ApS SM NR. 80
Direktørposter (4)
-
ApS Sm nr 80 og Anpartsselskabet af 10. Juni 1997 I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.08.2020 -
ApS SM NR. 80
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.1991 -
EJENDOMSINTERESSENTSKABET ÅLBORGVEJ 2 BLOKHUS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2018 -
Havudsigten Risskov ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2020
Repræsentant (1)
-
Støtteforeningen Århus Håndbold
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.01.2023
Bestyrelsesposter (16)
-
EJENDOMSSELSKABET PLANTORAMA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.10.2007 -
HFH Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2013 -
SUPPLY-TEAM ELECTRONIC ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 31.05.2024 -
PLANTORAMA HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.1999 -
VLH ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.12.2023 -
SH Grand Invest A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2013 -
EJENDOMSSELSKABET NJALSGADE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.11.2010 -
BEL AIR AVIATION A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2013 -
Skanderborg AGF Håndbold ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.04.2021 -
HFH Properties A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.07.2013 -
ERFA EJENDOMME ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 09.07.2024 -
TRSJ ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 17.01.2024 -
Bydammen ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 09.02.2023 -
MILLARCO INTERNATIONAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.02.2014 -
3C GROUPS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.03.2023 -
PLANTORAMA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.1999
Ejendomme (17)
Tidslinje (748)
-
ERFA EJENDOMME ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.2024
Registreringsdato: 09.07.2024 -
SUPPLY-TEAM ELECTRONIC ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
European Business Center IVS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2024
Registreringsdato: 05.04.2024
Blå bog (fortsat)
Jan har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 69 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Godballe Børjesson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i 3C Groups ApS (Nu: 3C GROUPS A/S) der præsenterede et overskud på 732.064' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i 3C Groups ApS (Nu: 3C GROUPS A/S) der præsenterede et underskud på 95.398' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 223 forskellige selskaber (heraf 29 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 16 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år 4 måneder fra 1954 til 1988 hos A/S ALU 1986.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 50.701' DKK (A/S ASM NR. 72 (Nu: SGI Invest A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 95.398' DKK (3C Groups ApS (Nu: 3C GROUPS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.915.385' DKK (3C Groups ApS (Nu: 3C GROUPS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.418' DKK (M & B A/S (Nu: TACONIC BIOSCIENCES A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Finn Ladefoged Jensen.