Arne Høi Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LHE-CFB AF 1/1-2010 ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Arkitekt Arne Høi (8 år 5 måneder) |
Seed: 1353872423
Det begyndte for alvor dengang i 2005 ved LHE-CFB AF 1/1-2010 ApS (tidligere CENTER FOR BYGNINGSBEVARING ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Arne Høi Larsen i 4 år 5 måneder, før fratrædelsen den 26. maj 2010.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 2. maj 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Arkitekt Arne Høi
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Arkitekt Arne Høi (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.04.2016
Registreringsdato: 17.04.2016 -
CENTER FOR BYGNINGSBEVARING ApS (Nu: LHE-CFB AF 1/1-2010 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 26.05.2010
Registreringsdato: 26.05.2010 -
CENTER FOR BYGNINGSBEVARING ApS (Nu: LHE-CFB AF 1/1-2010 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 16.12.2005
Registreringsdato: 16.12.2005
Blå bog (fortsat)
Arne har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
17.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.12.2017 - 01.06.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
16.12.2005 - 26.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Hans Henrik de Fine Licht.