Niels Henrik Lindhardt
Erhvervsaktiv siden: | 25. jan. 1994 (30 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | INGSTRUP SØ MØLLELAUG I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.134' DKK Aabybro Mejeri A/S (2022) |
Største underskud: | -127' DKK TOP 15 A/S (Nu: Jerup Landsby Center A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 13.351' DKK Iceman Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 11.771' DKK Iceman Ejendomme ApS (2023) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos Aabybro Mejeri A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af INGSTRUP SØ MØLLELAUG I/S (20 år 2 måneder) |
Seed: 355156306
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1994 ved INGSTRUP SØ MØLLELAUG I/S som Ejer. Niels Henrik Lindhardt købte en andel af virksomheden den 25. januar 1994 og fik en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Niels af: Lene Hvirvelkær Bonne, John Helweg Sørensen, Kurt Christiansen Thomsen og 31 andre personer. Rollen som Ejer havde Niels i 20 år 2 måneder, før fratrædelsen den 8. april 2014.
Virksomheden opererede indenfor branchen produktion af elektricitet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 8. april 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ICE LIMO ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Iceman Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Aabybro Mejeri A/S
Via Iceman Holding ApS -
Iceman Ejendomme ApS
Via Iceman Holding ApS
Direktørposter (4)
-
ICE LIMO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.10.2012 -
Aabybro Mejeri A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2017 -
Iceman Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2019 -
Iceman Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Aabybro Mejeri A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Iceman Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.02.2023
Registreringsdato: 06.02.2023 -
Aabybro Mejeri A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.04.2019
Registreringsdato: 23.04.2019 -
Iceman Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.04.2019
Registreringsdato: 23.04.2019
Blå bog (fortsat)
Niels har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
08.10.2012 - 30.06.2024
Direktør og Ejer
08.10.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 78,57% -
Stifter og Ejer
28.06.2017 - 26.06.2023
Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.06.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter og Ejer
01.01.1998 - 26.09.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Niels Henrik Lindhardt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Iceman Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.351' DKK. Igennem sit holdingselskab Iceman Holding ApS har Niels dermed også ejerandele i ICE LIMO ApS (20-24.99%), Aabybro Mejeri A/S (66.66-89.99%) og Iceman Ejendomme ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Niels Henrik Lindhardt, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Aabybro Mejeri A/S fremviste et overskud på 2.134' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor TOP 15 A/S (Nu: Jerup Landsby Center A/S) fremviste et underskud på 127' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.409' DKK (Iceman Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.351' DKK (Iceman Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 77' DKK (Iceman Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Niels Jørgen Lindhardt.