Lars Steffen Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BCWEB V/LARS KNUDSEN (Stifter) |
Største overskud: | 42.152' DKK INIT INTERNATIONAL A/S (Nu: GAVDI GROUP A/S) (2023) |
Største underskud: | -7.291' DKK K/S FULWOOD (2018) |
Største egenkapital: | 77.370' DKK INIT INTERNATIONAL A/S (Nu: GAVDI GROUP A/S) (2022) |
Største gæld: | 55.033' DKK A/S PSE 38 NR. 2110 (Nu: GAVDI A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 66 årsværk hos A/S PSE 38 NR. 2110 (Nu: GAVDI A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af BCWEB V/LARS KNUDSEN (25 år 3 måneder) |
Seed: 1164823780
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1999 hos BCWEB V/LARS KNUDSEN med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Lars Steffen Knudsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Lars nu bestreddet i 25 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor computerprogrammering.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
FULWOOD KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
WARSTOCK KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
BCWEB V/LARS KNUDSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LARS S. KNUDSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
K/S FULWOOD
Via FULWOOD KOMPLEMENTAR ApS -
K/S WARSTOCK
Via WARSTOCK KOMPLEMENTAR ApS -
GAVDI HOLDING A/S
Via LARS S. KNUDSEN HOLDING ApS -
GAVDI GROUP A/S
Via GAVDI HOLDING A/S -
GAVDI A/S
Via GAVDI GROUP A/S -
PXMSOFT A/S
Via GAVDI GROUP A/S -
Gavdi Management A/S
Via GAVDI GROUP A/S -
Gavdi Next A/S
Via GAVDI GROUP A/S
Direktørposter (1)
-
LARS S. KNUDSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2012
Bestyrelsesposter (6)
-
GAVDI HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.04.2004 -
Gavdi Management A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.12.2019 -
GAVDI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.09.2017 -
PXMSOFT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.09.2017 -
GAVDI GROUP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.09.2017 -
Gavdi Next A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.01.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (35)
-
Gavdi Next A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024 -
Gavdi Next A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2024
Registreringsdato: 17.01.2024 -
Gavdi Next A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.12.2023
Registreringsdato: 28.12.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
05.10.2012 - Stadig aktiv
Ejer
03.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
30.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
30.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
20.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Ejer
09.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Lars Steffen Knudsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FULWOOD KOMPLEMENTAR ApS (ejer pt. 10%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 251' DKK. Igennem holdingselskabet FULWOOD KOMPLEMENTAR ApS har Lars derfor også ejerandele i K/S FULWOOD (Fuldt ansvarlig deltager).
Du kan også se koncerndiagram for Lars Steffen Knudsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Lars Steffen Knudsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos INIT INTERNATIONAL A/S (Nu: GAVDI GROUP A/S) der præsenterede et overskud på 42.152' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos GAVDI SOLUTIONS A/S (Nu: PXMSOFT A/S) der præsenterede et underskud på 6.396' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 5 måneder fra 2004 til i dag hos GAVDI HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 42.152' DKK (INIT INTERNATIONAL A/S (Nu: GAVDI GROUP A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.105' DKK (GAVDI SOLUTIONS A/S (Nu: PXMSOFT A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 44.368' DKK (INIT INTERNATIONAL A/S (Nu: GAVDI GROUP A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -16.635' DKK (GAVDI SOLUTIONS A/S (Nu: PXMSOFT A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jeffrey Bruun.