Jørgen Broen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1996 (28 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOVE OG JØRGEN BROEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SKOVSGÅRD BRUGSFORENING (11 år 5 måneder) |
Seed: 1453219925
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1996 i TOVE OG JØRGEN BROEN i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Tove Broen at Jørgen Broen stiftede TOVE OG JØRGEN BROEN den dag i juni 1996. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jørgen i 6 år 2 måneder, inden stoppet d. 1. august 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor planteformering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. august 2002.
Bestyrelsesposter (1)
-
SKOVSGÅRD BRUGSFORENING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
SKOVSGÅRD BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2013
Registreringsdato: 10.04.2013 -
SKOVSGÅRD BRUGSFORENING (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2012
Registreringsdato: 11.04.2012 -
SKOVSGÅRD BRUGSFORENING (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2011
Registreringsdato: 12.04.2011
Blå bog (fortsat)
Jørgen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.04.2011 - 11.04.2012
Bestyrelsesmedlem
10.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.1996 - 01.08.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 5 måneder fra 2013 til i dag hos SKOVSGÅRD BRUGSFORENING.
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Leo Mathiesen.