Verner Freundlich Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1985 (38 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Verner Freundlich Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 73.076' DKK RELÆGRO INVEST ApS (2021-22) |
Største underskud: | -516' DKK GUG ANLÆG OG PLANTESKOLE A/S (2023) |
Største egenkapital: | 378.676' DKK RELÆGRO INVEST ApS (2023-24) |
Største gæld: | 17.616' DKK GUG ANLÆG OG PLANTESKOLE A/S (2020) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos GUG ANLÆG OG PLANTESKOLE A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Verner Freundlich Larsen (38 år 10 måneder) |
Seed: 1526158050
Det hele startede i 1985 i Verner Freundlich Larsen (tidligere KONTORASSISTANCE V/VERNER FREUNDLICH LARSEN) i rollen som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Virksomheden blev grundlagt af Verner Freundlich Larsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Verner nu bestreddet i 38 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Verner Freundlich Larsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
RevisorDK Godkendt Revisionsanpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
Verner Freundlich Larsen
Bestyrelsesmedlem (Revisionsvirksomhedleder)Indtrådt: 06.06.2017 -
GUG ANLÆG OG PLANTESKOLE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.03.2020
Tidslinje (50)
-
RevisorDK Godkendt Revisionsanpartsselskab
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
Kontorassistance IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.01.2021
Registreringsdato: 11.01.2021 -
Kontorassistance IVS
Fratrådt som direktørDato: 11.01.2021
Registreringsdato: 11.01.2021
Blå bog (fortsat)
Verner har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.04.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter og Ejer
01.11.1985 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
28.02.2019 - 11.01.2021
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2019 - 25.03.2020
Bestyrelsesmedlem
26.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
24.04.1998 - 14.09.1998
Revisor
01.02.2000 - 10.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Verner Freundlich Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i GUG ANLÆG OG PLANTESKOLE A/S der præsenterede et overskud på 2.258' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i GUG ANLÆG OG PLANTESKOLE A/S der præsenterede et underskud på 516' DKK.
Verner har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 9 måneder fra 1986 til 2002 hos ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 30.03.1995 A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 14.841' DKK (RELÆGRO INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 516' DKK (GUG ANLÆG OG PLANTESKOLE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 378.676' DKK (RELÆGRO INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.049' DKK (RevisorDK Godkendt Revisionsanpartsselskab).
En af de forbindelser som går igen i Verner' netværk er Richard Ingemann Christensen.