Anders Kirstein Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 21. nov. 1989 (34 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MASKINFABRIKKEN FOKA ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 25.661' DKK HE-VA LANDBRUG ApS (2022-23) |
Største underskud: | -1.398' DKK HE-VA LANDBRUG ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 179.378' DKK RI-BRA 5 ApS (Nu: MASKINFABRIKKEN FOKA ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 140.678' DKK HE-VA LANDBRUG ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos HE-VA LANDBRUG ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MASKINFABRIKKEN FOKA ApS (21 år 3 måneder) |
Seed: 330235405
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1989 i MASKINFABRIKKEN FOKA ApS (tidligere RI-BRA 5 ApS) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anders Kirstein Christiansen i 21 år 3 måneder, inden stoppet d. 14. marts 2011.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 13.943' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AKC Holding 2020 ApS
Ejerandel: 100% -
HE-VA HOLDING ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HE-VA LANDBRUG ApS
Via AKC Holding 2020 ApS -
AGRIDIS INTERNATIONAL A/S
Via HE-VA HOLDING ApS -
HE-VA ApS
Via HE-VA HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
AKC Holding 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2020 -
HE-VA LANDBRUG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
HE-VA LANDBRUG ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2020
Tidslinje (9)
-
HE-VA LANDBRUG ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020 -
HE-VA LANDBRUG ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020 -
HE-VA HOLDING ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.09.2020
Registreringsdato: 30.09.2020
Blå bog (fortsat)
Anders har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
30.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
30.09.2020 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1996 - 24.02.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.11.1989 - 14.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Kirstein Christiansen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• AKC Holding 2020 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 35.931' DKK.
• HE-VA HOLDING ApS (30% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 35.931' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Anders Kirstein Christiansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor HE-VA LANDBRUG ApS fremviste et overskud på 25.661' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 25.661' DKK (HE-VA LANDBRUG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 179.378' DKK (RI-BRA 5 ApS (Nu: MASKINFABRIKKEN FOKA ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 35.931' DKK (AKC Holding 2020 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Villy Christiansen.