John Flemming Kahlke
Karrieren startede hos: | GYMNASIEVEJ, STENLØSE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 74.259' DKK A/S PSE NR. 4441 (Nu: VORDINGBORG KØKKENET A/S) (2021) |
Største underskud: | -16.258' DKK K/S DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER II (2018) |
Største egenkapital: | 127.630' DKK HOLMBOE PLUS EDELVED A/S (Nu: SCANDINAVIAN PROPERTY DEVELOPMENT A/S) (2021) |
Største gæld: | 91.326' DKK A/S PSE NR. 4441 (Nu: VORDINGBORG KØKKENET A/S) (2020) |
Seed: 1844777935
Karrieren I Danmark begyndte for længe siden i GYMNASIEVEJ, STENLØSE A/S (tidligere MEADOX SURGIMED A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde John Flemming Kahlke i 25 år 9 måneder, inden stoppet d. 16. november 1992.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. november 2005.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET DANSK RETAIL II ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER II, 2004 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED 2006 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Koch/Christensen Advokatfirma I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
K/S DANSK RETAIL II
Via KOMPLEMENTARSELSKABET DANSK RETAIL II ApS -
K/S DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER II
Via DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER II, 2004 ApS -
K/S FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED
Via FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED 2006 ApS
Direktørposter (1)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET DANSK RETAIL II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2007
Bestyrelsesposter (4)
-
K/S DANSK RETAIL II
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.03.2020 -
CHR. PEDERSEN & SØN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.04.2022 -
Ejendomsselskabet Sortedam Dossering 55 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.01.2011 -
H-JH RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.10.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (198)
-
GASPEJSEBUTIKKEN APS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2024
Registreringsdato: 26.04.2024 -
Vinstuerne ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2024
Registreringsdato: 05.01.2024 -
DET ÅRHUSIANSKE EJENDOMSSOCIETET ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.12.2023
Registreringsdato: 08.12.2023
Blå bog (fortsat)
John har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 57 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
26.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.03.2007 - Stadig aktiv
Direktør
14.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
16.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
John Flemming Kahlke har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i K/S DANSK RETAIL II der præsenterede et overskud på 11.012' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i K/S DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER II der præsenterede et underskud på 16.258' DKK.
John har i alt siddet i bestyrelsen hos 82 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 25 år 9 måneder fra 1967 til 1992 hos GYMNASIEVEJ, STENLØSE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 21.229' DKK (A/S PSE NR. 4441 (Nu: VORDINGBORG KØKKENET A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.339' DKK (HOLMBOE PLUS EDELVED A/S (Nu: SCANDINAVIAN PROPERTY DEVELOPMENT A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 121.818' DKK (HOLMBOE PLUS EDELVED A/S (Nu: SCANDINAVIAN PROPERTY DEVELOPMENT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -74' DKK (GAMMEL TORV, KØBENHAVN, 2002 ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Klaus Henrik Qvortrup.