Pierre Reinhold Hintze
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1995 (28 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HINTZE & KRISTIANSEN TANDLÆGERNE (Ejer) |
Største overskud: | 5.089' DKK Tandklinikken Almera I/S (2023) |
Største underskud: | -1.695' DKK Tandlægeselskabet Assens Tandklinik ApS (2023) |
Største egenkapital: | 3.874' DKK P.R.H HOLDING ApS (Nu: Tandlægeholdingselskabet P.R.H. ApS) (2023) |
Største gæld: | 5.914' DKK P.R.H. EJENDOMME ApS (2014) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos TANDLÆGE PIERRE HINTZE ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af TANDLÆGE PIERRE HINTZE ApS (25 år 2 måneder) |
Seed: 2056385343
Karrieren som leder startede i 1995 i HINTZE & KRISTIANSEN TANDLÆGERNE i rollen som Ejer. Pierre Reinhold Hintze erhvervede virksomheden HINTZE & KRISTIANSEN TANDLÆGERNE d. 1. november 1995. Pierre der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer bestred Pierre i 7 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tandlægeholdingselskabet P.R.H. ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
TANDLÆGE PIERRE HINTZE ApS
Via Tandlægeholdingselskabet P.R.H. ApS -
P.R.H. EJENDOMME ApS
Via Tandlægeholdingselskabet P.R.H. ApS -
Tandlægeselskabet Assens Tandklinik ApS
Via Tandlægeholdingselskabet P.R.H. ApS
Direktørposter (4)
-
TANDLÆGE PIERRE HINTZE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.1999 -
P.R.H. EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2006 -
Tandlægeholdingselskabet P.R.H. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2008 -
Tandlægeselskabet Assens Tandklinik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2015
Tidslinje (11)
-
Tandklinikken Almera I/S
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
Tandklinikken Almera I/S
Tilknyttet som direktørDato: 29.11.2018
Registreringsdato: 29.11.2018 -
Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Assens I/S
Fratrådt som direktørDato: 10.08.2017
Registreringsdato: 10.08.2017
Blå bog (fortsat)
Pierre har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
07.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.06.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.06.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
29.11.2018 - 30.06.2024
Ejerandel: 50%
Pierre Reinhold Hintze er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tandlægeholdingselskabet P.R.H. ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.874' DKK. Gennem holdingselskabet Tandlægeholdingselskabet P.R.H. ApS har Pierre derfor også andele i TANDLÆGE PIERRE HINTZE ApS (100%), P.R.H. EJENDOMME ApS (100%) & Tandlægeselskabet Assens Tandklinik ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Pierre Reinhold Hintze, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Tandklinikken Almera I/S kunne fremvise et overskud på 5.089' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Tandlægeselskabet Assens Tandklinik ApS kunne fremvise et underskud på 1.695' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.089' DKK (Tandklinikken Almera I/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.695' DKK (Tandlægeselskabet Assens Tandklinik ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.874' DKK (P.R.H HOLDING ApS (Nu: Tandlægeholdingselskabet P.R.H. ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.639' DKK (Tandlægeselskabet Assens Tandklinik ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pierre' netværk er Bøje Elo Moustgaard.