Benny Jensen
Karrieren startede hos: | BANKPENSION PENSIONSKASSE FOR FINANSANSATTE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 898.981' DKK BELLA CENTER A/S (Nu: Bellakvarter A/S) (2021) |
Største underskud: | -5.702' DKK A/S PSE 10 NR. 1518 (Nu: Nordic Sense A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.746.757' DKK ApS SPKR NR.1385 (Nu: JYSKE FINANS A/S) (2023) |
Største gæld: | 25.581.540' DKK ApS SPKR NR.1385 (Nu: JYSKE FINANS A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 172 årsværk hos ApS SPKR NR.1385 (Nu: JYSKE FINANS A/S) (2017) |
Seed: 1693913071
Karrieren som leder startede for nu mange år siden hos BANKPENSION PENSIONSKASSE FOR FINANSANSATTE (tidligere DE DANSKE PROVINSBANKERS PENSIONSKASSE) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Benny Jensen i 80 år 4 måneder, før stoppet d. 6. april 1993.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor pensionskasser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. september 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AB Finans af 16-11-16 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
AB Finans af 16-11-16 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.1994
Bestyrelsesposter (3)
-
SILTEC A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.08.2016 -
FINELCO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.09.2015 -
SOMMER MANAGEMENT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.01.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (105)
-
BENNY JENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
AB INVEST AF 06-07-08 ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.10.2019
Registreringsdato: 29.10.2019 -
AB INVEST AF 06-07-08 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2019
Registreringsdato: 31.08.2019
Blå bog (fortsat)
Benny har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 111 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.1994 - Stadig aktiv
Ejer
10.06.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.03.1993 - 01.01.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.09.2008 - 29.10.2019
Ejer
30.12.2011 - 31.08.2019
Reel ejer
30.12.2011 - 29.10.2019
Ejerandel: 100%
Benny Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos SILTEC A/S der præsenterede et overskud på 22.215' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos SAMSØ ENERGI HOTEL ApS der præsenterede et underskud på 85' DKK.
Benny har i alt siddet i bestyrelsen hos 39 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 80 år 4 måneder fra 1912 til 1993 hos BANKPENSION PENSIONSKASSE FOR FINANSANSATTE.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 573.423' DKK (ApS SPKR NR.1385 (Nu: JYSKE FINANS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.530' DKK (SUNDBYVESTERHUS A/S (Nu: DK Resi Propco Sundbyvesterhus ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.746.757' DKK (ApS SPKR NR.1385 (Nu: JYSKE FINANS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -960' DKK (THOMAS MØLLER PEDERSEN A/S (Nu: Aalborg Fyrværkerifabrik A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Benny' netværk er Frank Hviid Gasbjerg.