Launy Sørensen Lindahl
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1985 (39 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HUMAN MANUAL/BØRSEN V/ LAUNY LINDAHL (Ejer) |
Største overskud: | 6.241' DKK VENTI A/S (2015) |
Største underskud: | -2.246' DKK VENTI A/S (2021) |
Største egenkapital: | 13.860' DKK VENTI HOLDING A/S (Nu: LINCO INVEST A/S) (2021) |
Største gæld: | 30.309' DKK VENTI A/S (2022) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos VENTI A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af MIMETKA ApS (25 år 3 måneder) |
Seed: 1251346616
Det hele begyndte den dag i 1985 ved HUMAN MANUAL/BØRSEN V/ LAUNY LINDAHL i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Launy Sørensen Lindahl der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Launy i 14 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. december 1999.
Virksomheden opererede indenfor branchen værtshuse, bodegaer mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LINDAHL HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
LINDL GROUP A/S
Via LINDAHL HOLDING ApS -
KONTORHUSET SVENDBORG A/S
Via LINDL GROUP A/S -
ABILDHUSET ApS
Via LINDL GROUP A/S -
LINDSCHOU ApS
Via LINDL GROUP A/S -
MIMETKA ApS
Via LINDAHL HOLDING ApS -
Rederiet TORLAU ApS
Via LINDAHL HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
LINDAHL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2001 -
KONTORHUSET SVENDBORG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2005 -
ABILDHUSET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2006 -
LINDSCHOU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2014 -
Rederiet TORLAU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2018
Bestyrelsesposter (4)
-
LINDL GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.01.2010 -
KONTORHUSET SVENDBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.02.2005 -
RESTAURANT BØRSEN ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.02.2022 -
LINDSCHOU ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (24)
-
VENTI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022 -
RESTAURANT BØRSEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022 -
RESTAURANT BØRSEN ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022
Blå bog (fortsat)
Launy har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.06.2004 - 24.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
27.05.2008 - 01.02.2022
Reel ejer
01.12.2021 - 01.02.2022
Bestyrelsesmedlem
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
11.09.2018 - 30.11.2021
Direktør
11.09.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2021 - 01.12.2021
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
12.12.2014 - 30.11.2021
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.12.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2021 - 01.12.2021
Ejerandel: 25% -
Direktør
20.01.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.01.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2014 - 30.11.2021
Reel ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Launy Sørensen Lindahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LINDAHL HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.569' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet LINDL GROUP A/S (50%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Launy Sørensen Lindahl, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor LINDAHL HOLDING ApS landede et overskud på 1.617' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor MIMETKA ApS landede et underskud på 1.301' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 858' DKK (VENTI A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 255' DKK (Rederiet TORLAU ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.984' DKK (VENTI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -924' DKK (Rederiet TORLAU ApS).
En af de forbindelser som går igen i Launy' netværk er Anne Birgitte Lindahl.