Jan Asbjørn Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1975 (49 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENNING JENSEN. KØGE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.216' DKK BRYGGERI SKOVLYST PRODUCTION A/S (Nu: SKOVLYST PRODUCTION A/S) (2021) |
Største underskud: | -3.769' DKK BRYGGERI SKOVLYST PRODUCTION A/S (Nu: SKOVLYST PRODUCTION A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 13.961' DKK A/S PSE 13 NR. 1130 (Nu: MITEL DENMARK A/S) (2022) |
Største gæld: | 17.853' DKK A/S PSE 13 NR. 1130 (Nu: MITEL DENMARK A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos HENNING L. JENSEN, KØGE ApS (Nu: HENNING JENSEN. KØGE A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HENNING JENSEN. KØGE A/S (30 år 11 måneder) |
Seed: 1682254233
Erhvervskarrieren startede for nu meget længe siden i HENNING JENSEN. KØGE A/S (tidligere HENNING L. JENSEN, KØGE ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Asbjørn Olsen i 30 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 20. juni 2006.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor el-installation. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 375' DKK.
Tidslinje (50)
-
BRYGGERI SKOVLYST ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020 -
BRYGGERI SKOVLYST ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020 -
JAN & KASIA OLSEN ApS (Nu: JAO Ejendomme ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020
Blå bog (fortsat)
Jan har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.01.2005 - 30.06.2020
Reel ejer
21.02.2007 - 07.12.2019
Reel ejer
21.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.10.2002 - Stadig aktiv
Direktør
23.10.2002 - 01.01.2020
Reel ejer
01.01.2010 - 07.12.2019
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.09.2014 - 01.01.2016
Bestyrelsesmedlem
30.09.2014 - 03.12.2019
Direktør
30.09.2014 - 04.12.2019
Reel ejer
30.09.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2016 - 07.12.2019
Bestyrelsesmedlem
04.12.2019 - 07.12.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.02.2011 - 04.12.2019
Reel ejer
19.06.2014 - 07.12.2019
Reel ejer
19.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
31.01.2006 - 07.12.2019
Ejer
01.07.2009 - 07.12.2019
Ejerandel: 33.34-49.99%
Jan Asbjørn Olsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i BRYGGERI SKOVLYST ApS der præsenterede et overskud på 1.421' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i HARESKOVENS BRYGGERI SKOVLYST ApS der præsenterede et underskud på 680' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 30 år 11 måneder fra 1975 til 2006 hos HENNING JENSEN. KØGE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 894' DKK (DET GULE PAKHUS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 507' DKK (BRYGGERI SKOVLYST PRODUCTION A/S (Nu: SKOVLYST PRODUCTION A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.051' DKK (HENNING L. JENSEN, KØGE ApS (Nu: HENNING JENSEN. KØGE A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.408' DKK (SECURE2YOU ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Trine Kure Høpfner.