Pia Baun Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Baun & Partners (Ejer) |
Største overskud: | 19.349' DKK V.BERDIIN OLESENS FOND (2021) |
Største underskud: | -1.543' DKK V.BERDIIN OLESENS FOND (2014) |
Største egenkapital: | 36.851' DKK V.BERDIIN OLESENS FOND (2022) |
Største gæld: | 15.757' DKK V.BERDIIN OLESENS FOND (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos V.BERDIIN OLESENS FOND (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Baun & Partners (39 år 5 måneder) |
Seed: 682687904
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1985 ved Baun & Partners (tidligere BAUN & PARTNERS V/PIA BAUN MADSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Pia Baun Madsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Pia nu bestreddet i 39 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor markedsanalyse og offentlig meningsmåling.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Baun & Partners
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
V.BERDIIN OLESENS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.11.2022
Tidslinje (8)
-
V.BERDIIN OLESENS FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2022
Registreringsdato: 10.11.2022 -
V.BERDIIN OLESENS FOND (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2022
Registreringsdato: 09.11.2022 -
V.BERDIIN OLESENS FOND (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.2022
Registreringsdato: 06.10.2022
Blå bog (fortsat)
Pia har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2016 - 05.10.2022
Bestyrelsesmedlem
06.10.2022 - 09.11.2022
Bestyrelsesmedlem
10.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.02.2003 - 12.09.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Pia Baun Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved V.BERDIIN OLESENS FOND der præsenterede et overskud på 19.349' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved V.BERDIIN OLESENS FOND der præsenterede et underskud på 1.145' DKK.
Pia har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 3 måneder fra 2016 til 2022 hos V.BERDIIN OLESENS FOND.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 5' DKK (TELE & DATA ApS (Nu: TELE & DATA A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 254' DKK (V.BERDIIN OLESENS FOND).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36.677' DKK (V.BERDIIN OLESENS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 618' DKK (TELE & DATA ApS (Nu: TELE & DATA A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Harry Skov.