Kim Borg Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1992 (32 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | TØMRERMESTER KIM B JØRGENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.981' DKK HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS (2021-22) |
Største underskud: | -511' DKK KBJ HOLDING AALESTRUP ApS (2016) |
Største egenkapital: | 3.950' DKK KBJ HOLDING AALESTRUP ApS (2021) |
Største gæld: | 2.772' DKK KBJ TØMRER- OG SNEDKER ApS (2021) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos KBJ TØMRER- OG SNEDKER ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af TØMRERMESTER KIM B JØRGENSEN (32 år 2 måneder) |
Seed: 1660386266
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1992 ved TØMRERMESTER KIM B JØRGENSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Kim Borg Jørgensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Kim nu besiddet i 32 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TØMRERMESTER KIM B JØRGENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KBJ HOLDING AALESTRUP ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
KBJ HOLDING AALESTRUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.2013
Ejendomme (5)
Tidslinje (11)
-
HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.07.2023
Registreringsdato: 19.07.2023
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
20.09.2012 - 16.07.2022
Reel ejer
20.09.2012 - 16.07.2022
Direktør
03.01.2013 - 01.05.2024
Ejer
19.07.2023 - 01.05.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør
23.06.2008 - 13.07.2021
Reel ejer
22.04.2013 - 31.05.2021
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS fremviste et overskud på 1.981' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor KBJ HOLDING AALESTRUP ApS fremviste et underskud på 511' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 731' DKK (KBJ TØMRER- OG SNEDKER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.353' DKK (KBJ HOLDING AALESTRUP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.970' DKK (KBJ TØMRER- OG SNEDKER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Inger Nedergaard.