Steen Brastrup Clasen
Erhvervsaktiv siden: | 6. aug. 1992 (32 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Ejendomsmægler Steen B Clasen Steen Brastrup Clasen (Ejer) |
Største overskud: | 574' DKK SUPERMARKEDSINVEST A/S (2019) |
Største underskud: | -989' DKK MVE008 ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.327' DKK SUPERMARKEDSINVEST A/S (2019) |
Største gæld: | 4.770' DKK MVE008 ApS (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ejendomsmægler Steen B Clasen Steen Brastrup Clasen (19 år 9 måneder) |
Seed: 1035655173
Det hele begyndte den dag i 1992 i Ejendomsmægler Steen B Clasen Steen Brastrup Clasen (tidligere Brastrup Hobby v/Steen Brastrup Clasen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Steen Brastrup Clasen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Steen i 19 år 9 måneder, inden stoppet d. 31. maj 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. maj 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SUPERMARKEDSINVEST A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 66.66-89.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
Jyske Realkredit A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.03.2019
Tidslinje (38)
-
SUPERMARKEDSINVEST A/S (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
Jyske Realkredit A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2019
Registreringsdato: 26.03.2019 -
BRASTRUP MERIAN ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.12.2016
Registreringsdato: 05.12.2016
Blå bog (fortsat)
Steen har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
01.02.2009 - 01.03.2010
Ejer
24.11.2015 - 05.12.2016
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.11.2009 - 01.03.2010
Ejer
24.11.2015 - 04.07.2016
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.2009 - 31.05.2016
Ejer
24.11.2015 - 31.03.2016
Ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 72% -
Direktør
15.11.2009 - 01.03.2010
Ejer
24.11.2015 - 31.03.2016
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor BRASTRUP MERIAN ApS landede et overskud på 152' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SUPERMARKEDSINVEST A/S landede et underskud på 58' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 58' DKK (SUPERMARKEDSINVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.127' DKK (SUPERMARKEDSINVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -672' DKK (MVE008 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Torben Hansen.