Ruben Bech Christensen
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 1992 - 11. okt. 2016 |
Karrieren startede hos: | Udlejer Ruben Bech Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 1.188' DKK BECHDAASBJERG HOLDING ApS (Nu: RUBEN BECH HOLDING ApS) (2021) |
Største underskud: | -809' DKK BECHDAASBJERG A/S (Nu: RUBEN BECH A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 7.921' DKK BECHDAASBJERG HOLDING ApS (Nu: RUBEN BECH HOLDING ApS) (2021) |
Største gæld: | 3.817' DKK BECHDAASBJERG A/S (Nu: RUBEN BECH A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos BECHDAASBJERG A/S (Nu: RUBEN BECH A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejer Ruben Bech Christensen (24 år 2 måneder) |
Seed: 361734832
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1992 i Udlejer Ruben Bech Christensen (tidligere A HEREFORD BEEFSTOUW V/RUBEN BECH) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Ruben Bech Christensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Ruben i 24 år 2 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RUBEN BECH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
RUBEN BECH A/S
Via RUBEN BECH HOLDING ApS -
Ejendommen Helligkorsgade 20 ApS
Via RUBEN BECH HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
RUBEN BECH A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2007 -
RUBEN BECH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2007 -
Ejendommen Helligkorsgade 20 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
RUBEN BECH A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2007
Tidslinje (9)
-
Ejendommen Helligkorsgade 20 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.10.2016
Registreringsdato: 11.10.2016 -
A HEREFORD BEEFSTOUW V/RUBEN BECH (Nu: Udlejer Ruben Bech Christensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2016
Registreringsdato: 30.06.2016 -
Ejendommen Helligkorsgade 20 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.06.2016
Registreringsdato: 29.06.2016
Blå bog (fortsat)
Ruben har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
29.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
29.06.2016 - 11.10.2016
Direktør og Reel ejer
29.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1992 - 30.06.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ruben Bech Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RUBEN BECH HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.891' DKK. Igennem sit holdingselskab RUBEN BECH HOLDING ApS har Ruben dermed også ejerandele i RUBEN BECH A/S (100%) & Ejendommen Helligkorsgade 20 ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ruben Bech Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor BECHDAASBJERG HOLDING ApS (Nu: RUBEN BECH HOLDING ApS) fremviste et overskud på 1.188' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BECHDAASBJERG A/S (Nu: RUBEN BECH A/S) fremviste et underskud på 809' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 185' DKK (Ejendommen Helligkorsgade 20 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 307' DKK (BECHDAASBJERG A/S (Nu: RUBEN BECH A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.891' DKK (BECHDAASBJERG HOLDING ApS (Nu: RUBEN BECH HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.857' DKK (BECHDAASBJERG A/S (Nu: RUBEN BECH A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ruben' netværk er Jørn Bech Christensen.