Henrik Steen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1994 (30 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Landbrug V/Henrik Steen (Ejer) |
Største overskud: | 26.244' DKK HYCON HOLDING A/S (Nu: LOP Holding A/S) (2017) |
Største underskud: | -1.428' DKK HYCON HOLDING A/S (Nu: LOP Holding A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 14.339' DKK HYCON A/S (2022) |
Største gæld: | 41.393' DKK PH SPAANTEKNIK A/S (2022) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos PH SPAANTEKNIK A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Landbrug V/Henrik Steen (26 år 8 måneder) |
Seed: 395619621
Karrieren som leder startede i 1994 i Landbrug V/Henrik Steen (tidligere BORTFORPAGTNING AF JORD/PYNTEGRØNTV/HENRIK STEEN) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Jane Steen at Henrik Steen stiftede Landbrug V/Henrik Steen den dag i april 1994. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Henrik i 26 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HS INVEST, HJALLERUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
PH SPAANTEKNIK A/S
Via HS INVEST, HJALLERUP ApS -
HS Landbrug ApS
Via HS INVEST, HJALLERUP ApS -
Brorsonsvej 3, Hjallerup ApS
Via HS INVEST, HJALLERUP ApS
Direktørposter (3)
-
HS Landbrug ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2018 -
HS INVEST, HJALLERUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2002 -
Brorsonsvej 3, Hjallerup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
PH SPAANTEKNIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.05.2021
Tidslinje (27)
-
PH SPAANTEKNIK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2021
Registreringsdato: 11.05.2021 -
PH SPAANTEKNIK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2021
Registreringsdato: 10.05.2021 -
SPAREKASSEN VENDSYSSEL (Nu: Sparekassen Danmark)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2021
Registreringsdato: 23.03.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.06.2019 - Stadig aktiv
Direktør
12.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
27.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
27.09.2002 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.09.2011 - 10.05.2021
Reel ejer
30.06.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
05.09.2019 - 23.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor HYCON A/S kunne fremvise et overskud på 5.456' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor HS INVEST, HJALLERUP ApS kunne fremvise et underskud på 918' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.976' DKK (HYCON A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 392' DKK (PH SPAANTEKNIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.411' DKK (HYCON A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 288' DKK (Brorsonsvej 3, Hjallerup ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Preben Kurt Wad Hansen.