Børge Hove
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1975 (48 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MAT-IN ApS (Revisor) |
Største overskud: | 32.707' DKK O Zephyr ApS (2023) |
Største underskud: | -36.507' DKK Rederiaktieselskabet af den 1. maj 2019 (2020) |
Største egenkapital: | 219.797' DKK HOLDINGANPARTSSELSKABET ANKIJAMASUUNDER STIFTELSE (Nu: HOVE GROUP A/S) (2023) |
Største gæld: | 116.948' DKK Rederiaktieselskabet af den 1. maj 2019 (2022) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos A1 Ocean Zephyr ApS (Nu: Datoselskabet af 6. august 2020 ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af HOBY ApS (23 år) |
Seed: 1719000208
Det hele begyndte for alvor for nu flere år siden ved MAT-IN ApS som Revisor. Denne rolle havde Børge Hove i 16 år 9 måneder, før fratrædelsen den 21. september 1992.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 26. august 2005.
Direkte ejede Selskaber (7)
-
Børge Hove
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Rudmose Vindmølle I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Rens Hedegård Vindmølle I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Nørhede-Hjortmose Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Kolkjærgård I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Hanstholm Havn Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
EVOH ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (19)
-
HOVE GROUP A/S
Via EVOH ApS -
DURATEX A/S
Via HOVE GROUP A/S -
Cithy Ejendomme ApS
Via HOVE GROUP A/S -
EJENDOMSANPARTSSELSKABET RINGVEJ 1
Via HOVE GROUP A/S -
Lapin 2 ApS
Via HOVE GROUP A/S -
Landbrugsanpartsselskabet Nørlund
Via HOVE GROUP A/S -
Lapin 1 ApS
Via HOVE GROUP A/S -
HØJGADE ApS
Via HOVE GROUP A/S -
Rentalis ApS
Via HØJGADE ApS -
HOVE SIBLINGS APS
Via HOVE GROUP A/S -
A1 Offshore Solutions ApS UNDER KONKURS
Via HOVE SIBLINGS APS -
Datoselskabet af 6. august 2020 ApS UNDER KONKURS
Via A1 Offshore Solutions ApS -
Rederiaktieselskabet af den 1. maj 2019
Via HOVE SIBLINGS APS -
O Zephyr ApS
Via HOVE SIBLINGS APS -
IRUP HOVEDGAARD A/S
Via HOVE GROUP A/S -
Ejendomsanpartsselskabet Vestergade 18
Via HOVE GROUP A/S -
Rens Hedegaard Vindkraft I/S
Via HOVE GROUP A/SIkke offentliggjort -
ØKOFLEX A/S
Via HOVE GROUP A/S -
RVG PARTNERSELSKAB
Via ØKOFLEX A/S
Direktørposter (12)
-
Cithy Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2022 -
HØJGADE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2010 -
EJENDOMSANPARTSSELSKABET RINGVEJ 1
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.2005 -
Lapin 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2024 -
DURATEX A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2006 -
O Zephyr ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.04.2020 -
HOVE GROUP A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2008 -
EVOH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2024 -
Ejendomsanpartsselskabet Vestergade 18
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2018 -
Landbrugsanpartsselskabet Nørlund
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2023 -
Rederiaktieselskabet af den 1. maj 2019
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2021 -
Lapin 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2024
Bestyrelsesposter (4)
-
DURATEX A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2006 -
IRUP HOVEDGAARD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.01.2018 -
ØKOFLEX A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.03.2011 -
RVG PARTNERSELSKAB
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.07.2010
Ejendomme (5)
Tidslinje (78)
-
EVOH ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
EVOH ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
EVOH ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024
Blå bog (fortsat)
Børge har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
21.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.05.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Direktør
14.04.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Børge Hove er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EVOH ApS (ejer lige nu 100%). I samme organisation finder man også holdingselskaberne HOVE SIBLINGS APS (10%) og HOVE GROUP A/S (10%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Børge Hove, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor O Zephyr ApS fremviste et overskud på 32.707' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor HOLDINGANPARTSSELSKABET ANKIJAMASUUNDER STIFTELSE (Nu: HOVE GROUP A/S) fremviste et underskud på 18.243' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 32.707' DKK (O Zephyr ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 864' DKK (Rederiaktieselskabet af den 1. maj 2019).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 219.797' DKK (HOLDINGANPARTSSELSKABET ANKIJAMASUUNDER STIFTELSE (Nu: HOVE GROUP A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -57.467' DKK (Rederiaktieselskabet af den 1. maj 2019).
En af de forbindelser som går igen i Børge' netværk er Susanne Mark Ladefoged Hove.